Daniel Rolf Graf
domiciled in Holderbank SO, from Gränichen Active mandates: Nachbur AG Connected persons: Hans-Jürg Renk, Gabriela Carmen Graf, Axel Gerhard Förster You can stay up to date through "Daniel Rolf Graf", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Rolf Graf"
Credit rating You can stay up to date through "Daniel Rolf Graf", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Rolf Graf"
|
Places where people with the name Daniel Rolf Graf live
Sectors in which people with the name Daniel Rolf Graf work
Locksmithery, smithy and workshops
Locksmithery, smithy and workshops
Private persons with the name Daniel Rolf Graf
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Daniel Rolf Graf
Publication number: 1113271, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Wohlfahrtsstiftung der Ernst Nachbur AG, in Holderbank SO, CH-240.7.000.012-5, Stiftung (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2011, Publ. 6250028).
Name neu:
Wohlfahrtsstiftung der Ernst Nachbur AG in Liquidation.
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht, in Solothurn. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 07.08.2013 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Daniel, von Gränichen, in Holderbank SO, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Graf, Gabriela, von Gränichen, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1113265, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
BVG-Personalvorsorgestiftung Ernst Nachbur AG, in Holderbank SO, CH-240.7.000.015-6, Stiftung (SHAB Nr. 91 vom 10.05.2012, Publ. 6673812).
Name neu:
BVG-Personalvorsorgestiftung Ernst Nachbur AG in Liquidation.
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht, in Solothurn. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 07.08.2013 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Gabriela, von Gränichen, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Daniel, von Gränichen, in Holderbank SO, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hagenbüchle, Christian, von Homburg, in Derendingen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heutschi, Heinz, von Balsthal, in Balsthal, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vogt, Daniel, von Lauwil, in Holderbank SO, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 7072202, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Ernst Nachbur AG, in Holderbank SO, CH-240.3.000.018-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 04.04.2012, S. 0, Publ. 6625072).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Walter R., von Gränichen, in Buochs, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Daniel Rolf, von Gränichen, in Holderbank SO, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Graf, Gabriela Carmen, von Gränichen, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Scheidegger, Konrad, von Sumiswald, in Wynigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.