Vera Gobbo-Roth
domiciled in Mörschwil, from Neckertal and Rorschach Active mandates: Gobbo Controlling AG Connected persons: Nikolina Djekic, Gallus Rudolf Gobbo You can stay up to date through "Vera Gobbo-Roth", please log in or register free of charge.You are now following "Vera Gobbo-Roth"
Credit rating You can stay up to date through "Vera Gobbo-Roth", please log in or register free of charge.You are now following "Vera Gobbo-Roth"
|
Places where people with the name Vera Gobbo-Roth live
Sectors in which people with the name Vera Gobbo-Roth work
Services regarding management consulting
Services regarding management consulting
Private persons with the name Vera Gobbo-Roth
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Vera Gobbo-Roth
Publication number: HR02-1006016722, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Gobbo Controlling AG, in St. Gallen, CHE-107.972.873, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2023, Publ. 1005715622).
Statutenänderung:
13.03.2024.
Sitz neu:
Mörschwil.
Domizil neu:
Lantschenstrasse 14, 9402 Mörschwil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Nachfolgeregelungen, private Finanz- und Vermögensplanungen, Kostenrechnung und Beratungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gobbo, Gallus, von Rorschach, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Altenrhein (Thal)];
Gobbo-Roth, Vera, von Neckertal und Rorschach, in Mörschwil, mit Einzelprokura [bisher: in Altenrhein (Thal)].
Publication number: HR02-1005715622, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Gobbo Controlling AG, in St. Gallen, CHE-107.972.873, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2021, Publ. 1005194297).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gobbo-Roth, Vera, von Neckertal und Rorschach, in Altenrhein (Thal), mit Einzelprokura [bisher: von Hemberg und Rorschach]. [behördliche Änderung infolge Gemeindefusion].
Publication number: HR02-1005478843, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Gobbo Info Soft AG, in St. Gallen, CHE-108.731.817, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2017, S.0, Publ. 3608187).
Statutenänderung:
13.05.2022.
Firma neu:
Gobbo AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Buchhaltung, Controlling und Beratung sowie die Schulung von und Handel mit Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gobbo-Roth, Vera, von Hemberg, in Mörschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gobbo, Gallus, von Rorschach, in Mörschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Altenrhein (Thal), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Brunner, Roger, von Neckertal, in Henau (Uzwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.