Thomas Gnägi
domiciled in Winterthur, from Ipsach Active mandates: Marcuard Family Office AG Connected persons: Gianandrea Vedova, Andreas Peter Arni, Pascal Gomez and more You can stay up to date through "Thomas Gnägi", please log in or register free of charge.You are now following "Thomas Gnägi"
Credit rating You can stay up to date through "Thomas Gnägi", please log in or register free of charge.You are now following "Thomas Gnägi"
|
Places where people with the name Thomas Gnägi live
Sectors in which people with the name Thomas Gnägi work
Fund management
Fund management
Private persons with the name Thomas Gnägi
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Thomas Gnägi
Publication number: HR02-1004595565, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Marcuard Family Office AG, in Zürich, CHE-102.805.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2019, Publ. 1004576677).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhard, Ulrich, von Lützelflüh, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gossau (ZH)];
Dörig, Lukas, von Appenzell, in Dübendorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gnägi, Thomas, von Ipsach, in Winterthur, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Minder, Simon, von Huttwil, in Cham, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ottenbach].
Publication number: 994421, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Montalis GmbH, bisher in Feusisberg, CH-130.4.015.225-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2009, S. 18, Publ. 5410158).
Gründungsstatuten:
16.12.2009.
Statutenänderung:
01.07.2013.
Sitz neu:
Eglisau.
Domizil neu:
Bauelenzelgstrasse 20, 8193 Eglisau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gnägi, Thomas, von Ipsach, in Richterswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schulthess, René, von Küsnacht ZH, in Schindellegi(Feusisberg), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schulthess-Baumberger, Severine, von Küsnacht ZH und Koppigen, in Schindellegi(Feusisberg), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
IFP AG (CH-020.3.912.652-3), in Eglisau, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Badertscher, Lilian, von Lauperswil, in Buchberg, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5961642, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Marcuard Family Office AG, in Zürich, CH-170.3.022.457-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2010, S. 29, Publ. 5479626).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guest, Jonathan, britischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gnägi, Thomas, von Ipsach, in Winterthur, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hochuli, Samuel, von Reitnau, in Meilen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.