Mario Gnägi
domiciled in Oberschan, from Bellmund Active mandates: Stiftung Seidenbaum, Logiscasa Alters- und Wohngenossenschaft and more Connected persons: Silvia Zysset-Heeb, Ramona Deplazes, Thomas Köster and more You can stay up to date through "Mario Gnägi", please log in or register free of charge.You are now following "Mario Gnägi"
Credit rating You can stay up to date through "Mario Gnägi", please log in or register free of charge.You are now following "Mario Gnägi"
|
Places where people with the name Mario Gnägi live
Sectors in which people with the name Mario Gnägi work
Operation of homes for the elderly and disabled
Management of real estate portfolio properties
Operation of primary schools
Operation of homes for the elderly and disabled
Management of real estate portfolio properties
Operation of primary schools
Private persons with the name Mario Gnägi
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Mario Gnägi
Publication number: HR01-1006058676, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Stiftung Seidenbaum, in Wartau, CHE-438.328.899, Seidenbaumstrasse 30, 9477 Trübbach, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
21.05.2024.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt die Führung des Heilpädagogischen Zentrums Seidenbaum in Trübbach im Sinne der kantonalen Volksschulgesetzgebung sowie allgemein die Förderung, Schulung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung in der Region Werdenberg-Sarganserland. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und setzt alle angemessenen Instrumente ein, um mit bestmöglicher Wirkung ihren Zweck zu erreichen. Die Stiftung ist gemäss ihrer Zweckbestimmung im Kanton St. Gallen tätig.
Aufsichtsbehörde:
noch vakant.
Eingetragene Personen:
Gnägi, Mario, von Bellmund, in Oberschan (Wartau), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rissi, Patrick, von Wartau, in Azmoos (Wartau), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Good, Brigitta, von Mels, in Mels, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gähwiler, Josef, von Buchs (SG), in Buchs SG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niethammer, Martin, von Seewis im Prättigau, in Chur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thoma, Marco, von Buchs (SG), in Buchs SG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vorburger, Sandra, von Bad Ragaz, in Walenstadt, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deplazes, Ramona, von Sumvitg, in Grabs, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köster, Thomas, von Wartau, in Azmoos (Wartau), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zysset-Heeb, Silvia, von Sennwald, in Sennwald, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grant Thornton AG (CHE-394.243.600), in Buchs SG, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005906447, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Logiscasa Alters- und Wohngenossenschaft, in St. Gallen, CHE-108.837.982, Genossenschaft (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2021, Publ. 1005112262).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Etter, Robert, von Birwinken und Sulgen, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gnägi, Mario, von Bellmund, in Oberschan (Wartau), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005711025, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Heilpädagogische Vereinigung Sarganserland-Werdenberg, in Wartau, CHE-112.699.186, Verein (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2022, Publ. 1005427469).
Statutenänderung:
22.06.2022.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt die Förderung, Bildung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung und/oder Lern- und Verhaltensschwierigkeiten sowie die Beratung zu heilpädagogischen Themen. Er führt zu diesem Zweck das Heilpädagogische Zentrum Seidenbaum im Sinne der kantonalen Volksschulgesetzgebung.
Das Leistungsangebot des Heilpädagogische Zentrums Seidenbaum umfasst insbesondere:
Beschulung und/oder Wohnangebot für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung;
Beschulung für Kinder und Jugendliche mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten;
Beratungs- und Unterstützungsdienst für Regelschulen des Einzugsgebietes. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.
Mittel neu:
Mittel: Beiträge des Kantons;
Beiträge der Gemeinden;
Beiträge der Eltern und Versorger;
Mitgliederbeiträge von Einzel- und Kollektivmitgliedern;
Spenden, Legate und andere freiwillige Zuwendungen [bisher: Mittel: Beiträge des Bundes, Beiträge des Kantons, Beiträge der Schulgemeinden, Beiträge der Eltern und Versorger, Mitgliederbeiträge von Einzel- und Kollektivmitgliedern, Spenden, Legate und andere freiwillige Zuwendungen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Puopolo, Giuseppe, von Buchs SG, in Mauren (LI), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gnägi, Mario, von Bellmund, in Oberschan (Wartau), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.