Adrian Edwin Glättli
domiciled in Hausen am Albis, from Bonstetten Active mandates: Bike Adventure Tours AG, Arcabella AG Connected persons: André Lüthi, Heinz Wyss, Thomas Albert Jäggi and more You can stay up to date through "Adrian Edwin Glättli", please log in or register free of charge.You are now following "Adrian Edwin Glättli"
Credit rating You can stay up to date through "Adrian Edwin Glättli", please log in or register free of charge.You are now following "Adrian Edwin Glättli"
|
Places where people with the name Adrian Edwin Glättli live
Sectors in which people with the name Adrian Edwin Glättli work
Travel agency and tour operator services
Connecting properties to local public utilities/infrastructure
Travel agency and tour operator services
Connecting properties to local public utilities/infrastructure
Private persons with the name Adrian Edwin Glättli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Adrian Edwin Glättli
Publication number: 2809817, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 81 vom 27.04.2016 publizierten TR-Eintrags Nr. 14'450 vom 22.04.2016Bike Adventure Tours AG, in Affoltern am Albis, CHE-107.493.905, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2016, Publ. 2802297).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glättli, Adrian Edwin, von Bonstetten, in Hausen am Albis, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Ebertswil(Hausen am Albis)].
Publication number: 2802297, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bike Adventure Tours Affoltern a. A. GmbH, in Affoltern am Albis, CHE-107.493.905, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2009, S. 33, Publ. 5398210).
Statutenänderung:
12.04.2016.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 12.04.2016 und Bilanz per 31.12.2015 mit Aktiven von CHF 904'894.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 430'634.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Bike Adventure Tours AG.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Sofern die Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, können Mitteilungen an die Aktionäre auch schriftlich oder per E-Mail erfolgen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Globetrotter Group AG (CH-020.3.028.731-6), in Zürich, Gesellschafterin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnelli, Christoph, von Affoltern am Albis, in Obfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Lüthi, André, von Arni BE, in Bern, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schnelli, Andreas, von Kirchberg SG, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Bless, Rudolf, von Luzern, in Worb, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer ohne Zeichnungsberechtigung];
Glättli, Adrian Edwin, von Bonstetten, in Ebertswil(Hausen am Albis), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
serves control gmbH (CHE-113.985.513), in Baden, Revisionsstelle.
Publication number: 1824485, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Arcabella AG, in Affoltern am Albis, CHE-139.786.091, Merkurstrasse 5, 8910 Affoltern am Albis, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.11.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Kaufen, Erstellen, Verkaufen, Verwalten, Unterhalten und Vermieten von sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Immobilien;
den Handel mit, Im- und Export von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 07.11.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Glättli, Arlette, von Bonstetten, in Affoltern am Albis, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Glättli, Adrian, von Bonstetten, in Hausen am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Glättli, Edwin, von Bonstetten, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.