Daniel Giroud
domiciled in Martigny, from Martigny Active mandates: Actus Constructions SA, Gailland Construction SA and more Connected persons: Frédéric Albert Giroud, Norbert Camille Maurice Luisier, Guy-Joël Bérard and more You can stay up to date through "Daniel Giroud", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Giroud"
Credit rating You can stay up to date through "Daniel Giroud", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Giroud"
|
Places where people with the name Daniel Giroud live
Sectors in which people with the name Daniel Giroud work
Connecting properties to local public utilities/infrastructure
General structural engineering
Gardening and landscaping
Other construction
Connecting properties to local public utilities/infrastructure
General structural engineering
Gardening and landscaping
Other construction
Private persons with the name Daniel Giroud
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Daniel Giroud
Publication number: 1980503, Commercial Registry Office Valais, (621)
Actus International SA, à Martigny, CHE-115.849.565, société anonyme (No. FOSC 68 du 08.04.2014, Publ. 1442321).
Modification des statuts:
23.01.2015.
Nouvelle raison sociale:
Actus Constructions SA.
Nouvelle adresse:
Bourg-Vieux 1, 1920 Martigny.
Nouveau but:
réalisation de tous travaux de maçonnerie, de béton armé, transformation et rénovation de biens immobiliers, commercialisation de ceux-ci, ainsi que toutes activités convergentes (cf statuts pour but complet).
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts [précédemment: 100 actions de CHF 1'000.00 au porteur].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Trolliet, Laurent, de Henniez, à Martigny, administrateur, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Giroud, Daniel, de Martigny, à Martigny, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: président avec signature individuelle].
Publication number: 1477319, Commercial Registry Office Valais, (621)
Gailland & JC Dias Construction SA, à Saxon, CHE-388.404.183, Chemin des Quiess 12, 1907 Saxon, société anonyme (nouvelle inscription).
Date des statuts:
17.04.2014.
But:
exploitation d'une entreprise générale de construction effectuant la conception, le pilotage et la réalisation intégrale d'ouvrages, l'achat, la construction, la transformation et la vente d'immeubles, à l'exclusion de toutes opérations immobilières prohibées par la LFAIE;
la société peut en outre contracter tout emprunt auprès d'établissements bancaires pour l'acquisition et la réalisation d'immeubles (cf statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. Selon déclaration du 17.04.2014, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Giroud, Frédéric Albert, de Chamoson, à Chamoson, président, avec signature collective à deux;
Giroud, Daniel, de Martigny, à Martigny, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux;
Luisier, Norbert Camille Maurice, de Bagnes, à Versegères (Bagnes), administrateur, sans droit de signature;
Sarrasin, Bernard Raymond Marie, de Bovernier, à Les Valettes (Bovernier), administrateur, sans droit de signature;
Bérard, Guy Joël, de Vollèges, à Saxon, administrateur, sans droit de signature.
Publication number: 1442321, Commercial Registry Office Valais, (621)
Actus International SA, à Martigny, CHE-115.849.565, société anonyme (No. FOSC 68 du 10.04.2013, Publ. 7141958).
Inscription ou modification de personne(s):
Giroud, Daniel, de Martigny, à Martigny, président, avec signature individuelle;
Trolliet, Laurent, de Henniez, à Martigny, administrateur, avec signature individuelle [précédemment: administrateur unique avec signature individuelle].