Jan-Torben Girault
domiciled in Dietikon, from Ropraz Active mandates: GOWAGO AG, Qaveman AG Connected persons: Patrik Müller, Ugur Etgintogrul, Paul Hastewell and more You can stay up to date through "Jan-Torben Girault", please log in or register free of charge.You are now following "Jan-Torben Girault"
Credit rating You can stay up to date through "Jan-Torben Girault", please log in or register free of charge.You are now following "Jan-Torben Girault"
|
Places where people with the name Jan-Torben Girault live
Sectors in which people with the name Jan-Torben Girault work
Operation of other financial institutions
Production of cleaning and cosmetic articles
Operation of other financial institutions
Production of cleaning and cosmetic articles
Private persons with the name Jan-Torben Girault
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Jan-Torben Girault
Publication number: HR02-1006092249, Commercial Registry Office Zurich, (20)
GOWAGO AG, in Zürich, CHE-293.685.633, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2023, Publ. 1005903353).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forteza Sanz, Guillermo, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Patrik, von Zuchwil, in Hägendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Etgintogrul, Ugur, von Niederlenz, in Buchs (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Girault, Jan-Torben, von Ropraz, in Dietikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hastewell, Paul, britischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004652084, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Qaveman AG, in Zürich, CHE-177.662.099, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2018, Publ. 4260267).
Statutenänderung:
27.05.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 121'313.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 121'313.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
121'313 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halnaut, Julien Robert, von Bure, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Girault, Jan-Torben, von Ropraz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Sorek-Marchand, Eyla, von Pully, in Commugny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4260267, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Qaveman GmbH, in Zürich, CHE-177.662.099, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2017, Publ. 3371007).
Statutenänderung:
22.05.2018.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 15.05.2018 und Bilanz per 31.12.2017 mit Aktiven von CHF 62'052.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 50'346.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Unterdeckung wurde anlässlich der Kapitalerhöhung beseitigt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Aktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
Qaveman AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Qaveman SA) (Qaveman Ltd).
Domizil neu:
Zollikerstrasse 249, 8008 Zürich.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Produktion und Verkauf von Waren, insbesondere Kosmetikartikel und Zubehör. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halnaut, Julien Robert, von Bure, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Girault, Jan-Torben, von Ropraz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].