François Gilliéron
domiciled in Yverdon-les-Bains, from Servion Active mandates: Carrosserie Gilliéron Connected persons: No connected person You can stay up to date through "François Gilliéron", please log in or register free of charge.You are now following "François Gilliéron"
Credit rating You can stay up to date through "François Gilliéron", please log in or register free of charge.You are now following "François Gilliéron"
|
Places where people with the name François Gilliéron live
Sectors in which people with the name François Gilliéron work
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Private persons with the name François Gilliéron
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: François Gilliéron
Publication number: HR02-1005232930, Commercial Registry Office Valais, (621)
Barmaz Holding Sàrl, à Champéry, CHE-101.283.309, société à responsabilité limitée (No. FOSC 144 du 27.07.2011, Publ. 6273698).
Nouvelle raison sociale:
Barmaz Holding Sàrl en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 14.06.2021.
Inscription ou modification de personne(s):
Gilliéron, François, de Genève, à Genève, associé et gérant, liquidateur, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20'000.00 [précédemment: associé et gérant, avec signature individuelle].
Publication number: 4584158, Commercial Registry Office Valais
Barmaz Holding Sàrl, à Champéry, CH-660.1.574.000-3, société à responsabilité limitée (FOSC no 65 du 3.4.2006, p. 14, publ. 3315664).
Modification des statuts:
8.7.2008.
Nouvelles communications:
Communications de la société aux associés par écrit ou par courriel. Selon déclaration de l'associé-gérant du 08.07.2008, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Statuts adaptés au nouveau droit.
Personne et signature radiée:
Gilliéron, Philibert, de Genève, à Gaillard (F), associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--.
Inscription ou modification de personne:
Gilliéron, François, de Genève, à Genève, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 19'000.--].
Publication number: 3315664, Commercial Registry Office Valais
FLG Sàrl, précédem. à Genève, CH-660.1.574.000-3, société à responsabilité limitée (FOSC no 71 du 14.04.2003, p. 7). Statuts initiaux du 24.07.2000.
Modification des statuts:
27.03.2006.
Nouvelle raison sociale:
Barmaz Holding Sàrl.
Nouveau siège:
Champéry.
Nouvelle adresse:
Route de Planachaux 103, 1874 Champéry.
But:
prise de participations dans d'autres sociétés, à l'exclusion de sociétés immobilières, acquisition, vente et gestion de titres.
Capital social:
CHF 20'000.--.
Organe de publication:
FOSC. Capital social entièrement libéré [comme précédemment].
Inscription ou modification de personnes:
Gilliéron, François, de Genève, à Genève, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19'000.-- [comme précédemment];
Gilliéron, Philibert, de Genève, à Gaillard (F), associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.-- [précédemment: à Genève].