Jürg Gilgen
domiciled in Bönigen, from Schwarzenburg Active mandates: Stiftung Infanterie-Bunker Fischbalmen Connected persons: Marco Gerber, Max Oster, Adrian Deuschle and more You can stay up to date through "Jürg Gilgen", please log in or register free of charge.You are now following "Jürg Gilgen"
Credit rating You can stay up to date through "Jürg Gilgen", please log in or register free of charge.You are now following "Jürg Gilgen"
|
Places where people with the name Jürg Gilgen live
Sectors in which people with the name Jürg Gilgen work
Operation of libraries and museums
Operation of libraries and museums
Private persons with the name Jürg Gilgen
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Jürg Gilgen
Publication number: HR02-1005771468, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung Infanterie-Bunker Fischbalmen, in Interlaken, CHE-110.366.271, Stiftung (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2018, Publ. 4187207).
Aufsichtsbehörde neu:
Eidgenössisches Departement des Innern (EDI).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oster, Max, von Biel/Bienne, in Bönigen b. Interlaken (Bönigen), Vizepräsident und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerber, Marco, von Aarwangen, in Faulensee (Spiez), Mitglied und Kassier des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gilgen, Jürg, von Schwarzenburg, in Bönigen b. Interlaken (Bönigen), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumgartner, Hans, von Trub, in Sumiswald, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Deuschle, Adrian, von Dietikon, in Beatenberg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schmitter, Beat, von Rothrist, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 4277967, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Pfefferspray Store Müller, in Fläsch, CHE-323.845.228, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2017, Publ. 3910729).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gilgen, Jürg, von Schwarzenburg, in Grossaffoltern, Sachwalter.
Publication number: 3697663, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Pfefferspray Store Müller, in Fläsch, CHE-323.845.228, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2017, Publ. 3608251). Mit Verfügung vom 03.08.2017 hat das Bezirksgericht Uster eine definitive Nachlassstundung von 4 Monaten bis zum 04.12.2017 gewährt. [bisher: Mit Verfügung vom 18.04.2017 hat das Bezirksgericht Uster eine provisorische Nachlassstundung von 4 Monaten von heute an gerechnet bis zum 18.08.2017 gewährt.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gilgen, Jürg, von Schwarzenburg, in Grossaffoltern, Sachwalter [bisher: provisorischer Sachwalter].