Mark A. Gerber
domiciled in Houston, from Aristau Active mandates: Petro-logistics SA Connected persons: Daniel B. Gerber You can stay up to date through "Mark A. Gerber", please log in or register free of charge.You are now following "Mark A. Gerber"
Credit rating You can stay up to date through "Mark A. Gerber", please log in or register free of charge.You are now following "Mark A. Gerber"
|
Places where people with the name Mark A. Gerber live
Sectors in which people with the name Mark A. Gerber work
Market and opinion research services
Market and opinion research services
Private persons with the name Mark A. Gerber
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Mark A. Gerber
Publication number: HR02-1005448628, Commercial Registry Office Zurich, (20)
NatuRegio AG, in Freienstein-Teufen, CHE-428.908.055, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2021, Publ. 1005254020).
Statutenänderung:
31.03.2022.
Sitz neu:
Stammheim.
Domizil neu:
c/o Bruno Arnold Förtsch, Oberdorfweg 2, 8476 Unterstammheim.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hablützel, Ralf, von Winterthur, in Dättlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Tobias, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gerber, Mark Andreas, von Davos, in Ossingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dättlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zingg, Felix, von Bürglen (TG), in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR01-1005254020, Commercial Registry Office Zurich, (20)
NatuRegio AG, in Freienstein-Teufen, CHE-428.908.055, c/o Felix Zingg, Bio-Lindenhof, Rüedistrasse 2, 8427 Freienstein, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.06.2021. 05.07.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Vermarktung, Handel, Produktion und Verarbeitung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, sowie damit zusammenhängende Beratung und Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 160'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 160'000.00.
Aktien:
320 Namenaktien zu CHF 500.00. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 05.07.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 11.06.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hablützel, Ralf, von Winterthur, in Dättlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold Förtsch, Bruno Eduard, von Zürich, in Stammheim, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Mark Andreas, von Davos, in Dättlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Tobias, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zingg, Felix, von Bürglen (TG), in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.