Christina Gerber
domiciled in Oberuzwil, from Huttwil Active mandates: Bildungszentrum Polybau Connected persons: Matthias Stephan Egli, Marcel Voyame, Nadja Diethelm and more You can stay up to date through "Christina Gerber", please log in or register free of charge.You are now following "Christina Gerber"
Credit rating You can stay up to date through "Christina Gerber", please log in or register free of charge.You are now following "Christina Gerber"
|
|
Christina Gerber
domiciled in Hallwil, from Herzogenbuchsee Active mandates: FunAct AG Connected persons: Reinhard Wildi You can stay up to date through "Christina Gerber", please log in or register free of charge.You are now following "Christina Gerber"
Credit rating You can stay up to date through "Christina Gerber", please log in or register free of charge.You are now following "Christina Gerber"
|
Places where people with the name Christina Gerber live
Sectors in which people with the name Christina Gerber work
Other schools on secondary school niveau
Other services: entertainment and recreation
Other schools on secondary school niveau
Other services: entertainment and recreation
Private persons with the name Christina Gerber
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christina Gerber
Publication number: HR02-1005286114, Commercial Registry Office Aargau, (400)
FunAct AG, in Aarau, CHE-114.720.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2020, Publ. 1005036098).
Statutenänderung:
25.08.2021.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggmann, Simone, von Uttwil, in Muhen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wildi, Reinhard, von Schafisheim, in Hallwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Gerber, Christina, von Herzogenbuchsee, in Hallwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3052085, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Verein Polybau, in Uzwil, CHE-115.088.398, Verein (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2015, Publ. 2216661).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaufelberger, Jürg, von Fischenthal, in Spiez, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Rolf, von Schwarzenburg, in Ostermundigen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Christina, genannt Cristina, von Huttwil, in Oberuzwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beuchat, Didier, von Haute-Sorne, in Vuadens, mit Kollektivprokura zu zweien;
Cettou, Sébastien, von Massongex, in Münsingen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Bern, Mitglied der Direktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Duquesne, Daniel, von Bad Zurzach, in Oberuzwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lepen, Marko, von Frauenfeld, in Bottighofen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schneider, Rolf, von Rubigen, in Weinfelden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Walker, Marco, von Wassen, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 1087432, Commercial Registry Office Berne, (36)
Power-Club GmbH, bisher in Olten, Betrieb von Restaurationsbetrieben, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 214 vom 04.11.1998, S. 7523).
Statutenänderung:
26.06.2003.
Sitz neu:
Lüscherz.
Domizil neu:
Seeboden 1, 2576 Lüscherz.
Zweck:
Betrieb von Restaurationsbetrieben. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
mit eingeschriebenem Brief.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Christina, von Langnau im Emmental, in Trimbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [wie bisher];
Widmer, Patrick, von Heimiswil, in Olten, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: in Lostorf].