Pietro Gentile
domiciled in Worb, from Italien and Männedorf Connected persons: Thanujan Thangavelu, Andreas Schenk, Thanujan Thangavelu You can stay up to date through "Pietro Gentile", please log in or register free of charge.You are now following "Pietro Gentile"
Credit rating You can stay up to date through "Pietro Gentile", please log in or register free of charge.You are now following "Pietro Gentile"
|
Places where people with the name Pietro Gentile live
Sectors in which people with the name Pietro Gentile work
Architectural and engineering activities
Other construction
Architectural and engineering activities
Other construction
Private persons with the name Pietro Gentile
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Pietro Gentile
Publication number: HR01-1005959491, Commercial Registry Office Berne, (36)
solrex ag, in Muri bei Bern, CHE-324.775.843, Worbstrasse 190, 3073 Gümligen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
02.02.2024.
Weitere Adressen:
Lückhalde 12, 3074 Muri b. Bern.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Leistungen im Bereich der Beratung, Entwicklung, Planung, Vertrieb, Aufbau, Unterhalt und Wartung von Systemen zur Erzeugung von Solarenergie und anderer erneuerbarer Energie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantieren und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann auch Patente, Lizenzen und Schutzrechte aller Art erwerben, registrieren, verwalten, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
durch Brief oder in elektronischer Form.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 02.02.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gentile, Pietro, von Männedorf, in Worb, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenk, Andreas, von Eggiwil, in Mattstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thangavelu, Thanujan, von Bern, in Belp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005160660, Commercial Registry Office Berne, (36)
PGTECH AG, in Muri bei Bern, CHE-385.627.634, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2019, Publ. 1004579048).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Noth, Ernst-Damjan, von Urnäsch, in Oberlindach (Kirchlindach), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gentile, Pietro, von Männedorf, in Worb, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Thangavelu, Thanujan, von Bern, in Belp, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1526735, Commercial Registry Office Berne, (36)
BGTECH AG, in Muri bei Bern, CHE-109.397.336, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2013, Publ. 1248555).
Statutenänderung:
14.05.2014.
Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 26.02.2014 auf die neu gegründete PGTECH AG, in Muri bei Bern (CHE-385.627.634), über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 100'000.00 herabgesetzt.
Sitz neu:
Bolligen.
Domizil neu:
Worblentalstrasse 171, 3065 Bolligen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Heizungsunternehmens und das Erbringen aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 2'000 Namenaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief, Telefax oder mit elektronischer Post (E-Mail) an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lo Chiatto, Nunzio, von Worb, in Rüfenacht BE (Worb), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gentile, Pietro, italienischer Staatsangehöriger, in Worb, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bouvrot, Jérôme, von Rebeuvelier, in Muntelier, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Graffenried AG Treuhand (CHE-103.633.774), in Bern, Revisionsstelle [bisher: von Graffenried AG Treuhand (CH-035.3.000.277-9)].