Paul Gebhardt
domiciled in Zürich, from Germany Active mandates: Setcons Swiss AG, Savraham Capital GmbH Connected persons: Natalia Siegl You can stay up to date through "Paul Gebhardt", please log in or register free of charge.You are now following "Paul Gebhardt"
Credit rating You can stay up to date through "Paul Gebhardt", please log in or register free of charge.You are now following "Paul Gebhardt"
|
Places where people with the name Paul Gebhardt live
Sectors in which people with the name Paul Gebhardt work
Architectural and engineering activities
Operation of other financial institutions
Architectural and engineering activities
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Paul Gebhardt
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Paul Gebhardt
Publication number: HR02-1006009584, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Setcons Swiss AG, in Zürich, CHE-336.499.466, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2021, Publ. 1005362423).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gebhardt, Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wolfhalden].
Publication number: HR02-1006009577, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Savraham Capital GmbH, in Zürich, CHE-401.968.107, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2021, Publ. 1005359620).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gebhardt, Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wolfhalden].
Publication number: HR02-1005362423, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Setcons Swiss GmbH, in Zürich, CHE-336.499.466, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 107 vom 07.06.2021, Publ. 1005208181).
Statutenänderung:
10.12.2021.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 10.12.2021 und Bilanz per 30.09.2021 mit Aktiven von CHF 7'290'832.53 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'264'475.01 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 Aktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Setcons Swiss AG.
Domizil neu:
Sihlstrasse 73, 8001 Zürich.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gebhardt, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Widmer, Stefan, von Obersiggenthal, in Ilanz/Glion, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gebhardt, Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Wolfhalden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berlin (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].