Paul Michel Gautschi
domiciled in Zürich, from Zürich Active mandates: Gautschi Holding AG Connected persons: Angela Gautschi-Rossi, Pauline Gautschi You can stay up to date through "Paul Michel Gautschi", please log in or register free of charge.You are now following "Paul Michel Gautschi"
Credit rating You can stay up to date through "Paul Michel Gautschi", please log in or register free of charge.You are now following "Paul Michel Gautschi"
|
Places where people with the name Paul Michel Gautschi live
Sectors in which people with the name Paul Michel Gautschi work
Operation of other financial institutions
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Paul Michel Gautschi
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Paul Michel Gautschi
Publication number: HR02-1005296138, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Gautschi Holding AG, in Zollikon, CHE-102.918.346, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2021, Publ. 1005224271).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gautschi, Michel, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gautschi, Pauline, von Zürich, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gautschi-Rossi, Angela, von Zürich, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gautschi, Paul Michel, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5024776, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Gautschi Holding AG, in Zollikon, CH-400.3.003.141-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2009, S. 30, Publ. 4821472).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gautschi, Max, von Reinach AG und Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gautschi, Michel, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4821472, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Gautschi Holding AG, bisher in Veltheim AG, CH-400.3.003.141-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2008, S. 2, Publ. 4368122).
Gründungsstatuten:
17.08.1967.
Statutenänderung:
21.12.2007.
Sitz neu:
Zollikon.
Domizil neu:
Dammstrasse 61, 8702 Zollikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an anderen Unternehmen. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 2'000'000.00.
Liberierung:
CHF 2'000'000.00.
Aktien:
200 Inhaberaktien zu CHF 10'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder wenn die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch eingeschriebenen Brief oder Telegramm. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.12.2007 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bilanz- und Treuhand AG (CH-020.3.903.532-7), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gautschi, Michel, von Zürich, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Gautschi, Max, von Reinach AG und Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher).