Henri Gassler
domiciled in Biel-Benken BL, from Basel and Koblenz Active mandates: mehr Leben, dandelion Stiftung für demenzkranke Menschen Basel and more Connected persons: Sebastian Rieger, Stephan Bernhard Feldhaus, Sibilla Kämpf-Schäfer and more You can stay up to date through "Henri Gassler", please log in or register free of charge.You are now following "Henri Gassler"
Credit rating You can stay up to date through "Henri Gassler", please log in or register free of charge.You are now following "Henri Gassler"
|
Places where people with the name Henri Gassler live
Sectors in which people with the name Henri Gassler work
Connecting properties to local public utilities/infrastructure
Operation of nursing homes and inpatient facilities
Associations and federations
Connecting properties to local public utilities/infrastructure
Operation of nursing homes and inpatient facilities
Associations and federations
Private persons with the name Henri Gassler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Henri Gassler
Publication number: HR02-1006098008, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Stiftung Sunnehus, in Wildhaus-Alt St. Johann, CHE-106.498.840, Stiftung (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2024, Publ. 1006052477).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gassler, Henri, von Basel, in Biel-Benken BL (Biel-Benken), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kölliker, Stefan, von Rohrbach, in Bronschhofen (Wil (SG)), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005614863, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Young Enterprise Switzerland (YES), in Zürich, CHE-113.801.091, Verein (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2022, Publ. 1005405586).
Statutenänderung:
21.09.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Campi, Stephan, von Suhr, in Suhr, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ginsburg, Samuel, von Zürich, in Boppelsen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lang, Jonas, von Cazis, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lätzsch, Liselotte, genannt Lilo, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Georg, von Winterthur, in Unterengstringen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engeli, Cyrill, von Sulgen, in Suhr, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gassler, Henri, von Basel, in Biel-Benken, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rohrbach, Samuel, von Erlenbach im Simmental, in Val Terbi, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Torriani, Andreja, von Luzern, in Meggen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zingg, Samuel, von Busswil bei Melchnau, in Glarus Nord, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perret Ducommun, Cristina Laura, von Neuchâtel, in Neuchâtel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ritz, Lilian, von Schänis, in Köniz, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Aebi, Johanna, von Grosswangen, in Zürich, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005524164, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Stiftung Sunnehus, in Wildhaus-Alt St. Johann, CHE-106.498.840, Stiftung (SHAB Nr. 252 vom 31.12.2019, Publ. 1004796245).
Aufsichtsbehörde neu:
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (CHE-113.698.580), in St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Inauen, Roland, von Appenzell, in Appenzell Steinegg (Rüte), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Otto, von Wald ZH, in Stäfa, Delegierter des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werner, Johanna, von Ballwil, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gassler, Henri, von Basel, in Biel-Benken BL (Biel-Benken), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Christoph, von Madiswil, in Wildhaus (Wildhaus-Alt St. Johann), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ammann, Christoph Michael, von Madiswil, in Langenthal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofstetter, Walter, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Wildhaus (Wildhaus-Alt St. Johann), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.