Hans Gantner
domiciled in Egg b. Zürich, from Eglisau Active mandates: GMC Gantner Management Consulting Connected persons: Marie-Luise Gantner You can stay up to date through "Hans Gantner", please log in or register free of charge.You are now following "Hans Gantner"
Credit rating You can stay up to date through "Hans Gantner", please log in or register free of charge.You are now following "Hans Gantner"
|
Places where people with the name Hans Gantner live
Sectors in which people with the name Hans Gantner work
Services regarding management consulting
Services regarding management consulting
Private persons with the name Hans Gantner
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Hans Gantner
Publication number: HR02-1006107481, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Genossenschaft Elektra Roggwil-Freidorf, in Roggwil (TG), CHE-374.453.181, Genossenschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2023, Publ. 1005884531).
Domizil neu:
Rinderweidstrasse 17, 9325 Roggwil TG. [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberli, Thomas, von Hüttwilen, in Roggwil TG, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gantner, Hans Jörg, von Flums, in Roggwil TG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hüttinger, Andreas, von Roggwil (TG), in Freidorf TG (Roggwil (TG)), Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koller, Patricia, von Muolen, in Roggwil TG, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005085563, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sonnenhof Uetikon AG, in Uetikon am See, CHE-109.326.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2017, Publ. 3741021).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gantner, Hans, von Eglisau, in Uetikon am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mühlemann, Heidi, von Seeberg, in Uetikon am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004879957, Commercial Registry Office Zurich, (20)
GMS Management Services GmbH, in Uetikon am See, CHE-108.436.838, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2009, S.28, Publ. 4925032).
Statutenänderung:
20.04.2020.
Sitz neu:
Egg.
Domizil neu:
Leestrasse 3, 8132 Egg b. Zürich.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen auf den Gebieten der Unternehmensberatung und -organisation, der Mitarbeitende- und Kundenumfragen, Marktanalysen sowie Daten- und Informationsverarbeitung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann ferner Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen indes durch eingeschriebenen Briefen die aus dem Anteilbuch ersichtlichen Adressen sämtlicher Gesellschafter/innen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gantner, Marie-Luise, von Eglisau, in Egg, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: in Uetikon am See, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Gantner, Hans, von Eglisau, in Egg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Uetikon am See].