Barbara Gärtner
domiciled in Wald, from Leibstadt Active mandates: TAP, A. Sigrist + Co Connected persons: André Sigrist You can stay up to date through "Barbara Gärtner", please log in or register free of charge.You are now following "Barbara Gärtner"
Credit rating You can stay up to date through "Barbara Gärtner", please log in or register free of charge.You are now following "Barbara Gärtner"
|
Places where people with the name Barbara Gärtner live
Sectors in which people with the name Barbara Gärtner work
Trading in consumer goods
Trading in consumer goods
Private persons with the name Barbara Gärtner
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Barbara Gärtner
Publication number: 1461477, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
foacas gmbh, bisher in Wald ZH, CHE-114.024.958, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2008, S. 20, Publ. 4298848).
Statutenänderung:
11.04.2014.
Sitz neu:
Hergiswil NW.
Domizil neu:
Seestrasse 129, 6052 Hergiswil NW.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Otto, von Einsiedeln, in Derendingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 270 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gärtner, Barbara, von Leibstadt, in Wald ZH, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PHERtec Holding AG (CHE-130.160.749), in Hergiswil NW, Gesellschafterin, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kälin, Otto, von Einsiedeln, in Derendingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Erni, Karin, von Zug, in Hergiswil NW, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4298848, Commercial Registry Office Zurich, (20)
foacas gmbh, in Wald ZH, CH-020.4.036.960-6, Alpenstrasse 2, 8636 Wald, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.01.2008.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Produktion von und der Handel mit technischen Guss- und Formteilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 30'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post (E-Mail) zuzustellen. Gemäss Erklärung der Gründer vom 18.12.2007 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Kälin, Otto, von Einsiedeln, in Derendingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 270 Stammanteilen von je CHF 100.--;
Gärtner, Barbara, von Leibstadt, in Wald ZH, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen von je CHF 100.--.
Publication number: 3001598, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Vision Technologies AG, bisher in Maur, CH-020.3.024.834-0, Dienstleistungen im Bereich Informatik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2004, S. 20, Publ. 2158552).
Statutenänderung:
10.08.2005.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Hallwylstrasse 56, 8004 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gärtner, Barbara, von Leibstadt, in Wald ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.