Manuel Gähwiler
domiciled in Wattwil, from Kirchberg (SG) Active mandates: gaehwiler.ch Manuel Gähwiler Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Manuel Gähwiler", please log in or register free of charge.You are now following "Manuel Gähwiler"
Credit rating You can stay up to date through "Manuel Gähwiler", please log in or register free of charge.You are now following "Manuel Gähwiler"
|
Places where people with the name Manuel Gähwiler live
Sectors in which people with the name Manuel Gähwiler work
Trading in IT and communications products
Trading in IT and communications products
Private persons with the name Manuel Gähwiler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Manuel Gähwiler
Publication number: HR02-1004599609, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Junge Baugenossenschaft Zollikon, in Zollikon, CHE-104.016.532, Genossenschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2014, S.0, Publ. 1286693).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Töndury, Andrea, von S-chanf, in Zollikon, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gantenbein, Peter, von Grabs, in Zollikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gähwiler, Manuela, von Zollikon, in Zollikon, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bucherer, Thomas, von Basel, in Zollikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sprenger, Janine, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2345615, Commercial Registry Office Zurich, (20)
act Cleantech Agentur Schweiz AG, in Zürich, CHE-275.331.249, c/o Verein Energie Zukunft Schweiz (EZS), Reitergasse 11, 8004 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.03.2015, 04.05.2015, 01.06.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Förderung der Energie-, CO2- und Ressourceneffizienz sowie die Unterstützung Dritter bei der Verwirklichung nachhaltigen Wirtschaftens. Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Vollzug der CO2- und Energiegesetzgebung im Bereich CO2- Abgabebefreiung und Zielbefreiungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Aktien:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 12.03.2015/04.05.2015 eine genehmigte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung sämtliche Aktiven und einen Teil der Passiven (Fremdkapital) des im Handelsregister eingetragenen Vereines Cleantech Agentur Schweiz, in Zürich zum Preis von CHF 3'570.82 zu übernehmen.
Beabsichtigte Sachübernahme:
Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung sämtliche Immaterialgüterrechte am act Monitoring und Reporting IT-Tool zum Preis von CHF 1'100'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre und die Partizipanten erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Register verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien und der Namenpartizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Wanner, Aeneas, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Estermann, René, von Rickenbach LU, in Suhr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzog, René, von Wegenstetten, in Biberstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burger, Markus, von Freienwil, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherrer, Dr. Johann Kaspar, genannt Hans-Kaspar, von Nesslau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarzenbacher, Wolfgang, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caduff, Maria Louise, von Lumnezia, in Schmerikon, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ragusa, Davide, von Richterswil, in Richterswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gähwiler, Manuela, von Zollikon, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Swiss Revision AG (CHE-105.834.473), in Zürich, Revisionsstelle.
Publication number: 1286693, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Junge Baugenossenschaft Zollikon, in Zollikon, CHE-104.016.532, Genossenschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2010, S. 27, Publ. 5549446).
Statutenänderung:
31.07.2013.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Haftung: Ohne persönliche Haftung.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Jeder Genossenschafter muss mindestens einen Anteilschein übernehmen.].[Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Christoph, von Zürich und Diepoldsau, in Zollikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gähwiler, Manuela, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.