Christoph Gächter
domiciled in Hedingen, from Zürich Active mandates: Thunderbyte Computer GmbH, Gächter Architektur GmbH Connected persons: Philipp Kay Bochsler, Olivier Alex Bernhard, Eveline Sandra Bochsler and more You can stay up to date through "Christoph Gächter", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Gächter"
Credit rating You can stay up to date through "Christoph Gächter", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Gächter"
|
Places where people with the name Christoph Gächter live
Sectors in which people with the name Christoph Gächter work
Trading in IT and communications products
Architectural and engineering activities
Trading in IT and communications products
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Christoph Gächter
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christoph Gächter
Publication number: HR02-1006060057, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
SternGarage.ch AG, in Au (SG), CHE-107.982.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 23.05.2023, Publ. 1005751875).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gächter, Christoph, von Oberriet SG, in Au SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzler, Marcel, von Berneck, in Berneck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005529828, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Thunderbyte Computer GmbH, in Wettswil am Albis, CHE-104.451.566, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2016, S.0, Publ. 3060647).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bochsler Family Holding AG (CHE-394.314.312), in Wettswil am Albis, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: in Baar];
Bochsler, Philipp, von Kilchberg (ZH) und Uznach, in Wettswil am Albis, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Bochsler, Eveline Sandra, von Hedingen, in Wettswil am Albis, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Bernhard, Olivier Alex, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gächter, Christoph, von Zürich, in Hedingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zürrer, Silvan, von Wädenswil, in Affoltern am Albis, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005277872, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Gächter Architektur GmbH, in Wettswil am Albis, CHE-108.676.070, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2008, S.27, Publ. 4731632).
Statutenänderung:
29.07.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Architekturbüros für Planung, Durchführung und Überwachung von Projekten aller Art im Baugewerbe;
kann Liegenschaften und Hypotheken erwerben, als Generalunternehmer auftreten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gächter, Roland, von Zürich und Oberriet (SG), in Wettswil am Albis, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Gächter-Schönenberger, Myrtha, von Zürich und Oberriet (SG), in Wettswil am Albis, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Gächter, Christoph, von Zürich, in Hedingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Gächter, Markus, von Zürich, in Hedingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.