Daniel Stephan Fuhrer
domiciled in Bülach, from Adelboden Active mandates: Global Agro International AG, Localfish AG and more Connected persons: David Koglbauer, Memedi Jetlum, Thomas Martin Bangerter and more You can stay up to date through "Daniel Stephan Fuhrer", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Stephan Fuhrer"
Credit rating You can stay up to date through "Daniel Stephan Fuhrer", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Stephan Fuhrer"
|
Places where people with the name Daniel Stephan Fuhrer live
Sectors in which people with the name Daniel Stephan Fuhrer work
Operation of investment companies
Fishing or aquaculture
Operation of general healthcare facilities
Architectural and engineering activities
Operation of other financial institutions
Fiduciary services
Fund management
Operation of investment companies
Fishing or aquaculture
Operation of general healthcare facilities
Architectural and engineering activities
Operation of other financial institutions
Fiduciary services
Fund management
Private persons with the name Daniel Stephan Fuhrer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Daniel Stephan Fuhrer
Publication number: HR02-1006123295, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Global Agro International AG, in Zürich, CHE-362.580.080, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2023, Publ. 1005661725).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuhrer, Daniel, von Adelboden, in Bülach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bangerter, Thomas, von Lyss, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Jetlum, Memedi, von Zürich, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Koglbauer, David, von Zürich, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1006107899, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Venus-Beauty AG, in Winterthur, CHE-261.630.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2024, Publ. 1005927013).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuhrer, Daniel, von Adelboden, in Bülach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1006073735, Commercial Registry Office Zurich, (20)
FTN AquaArt AG, in Zürich, CHE-224.422.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2023, Publ. 1005723546).
Statutenänderung:
27.06.2024.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der FTN AquaArt International AG, in Zürich (CHE-325.427.787), gemäss Fusionsvertrag vom 28.05.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 342'094.73 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 92'607.16 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin liegt frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung der übertragenden Gesellschaft vor. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 421'300 Aktien zu CHF 0.10.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der localfish ag, in Zürich (CHE-304.737.911) gemäss Fusionsvertrag vom 28.05.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 6'457'560.98 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'458'599.50 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 1'601'760 Aktien zu CHF 0.10. Das Aktienkapital wird infolge der beiden Fusionen um insgesamt CHF 247'645.00 erhöht. Anschliessend werden die Aktien neu gestückelt.
Firma neu:
Localfish AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Localfish Ltd.) (Localfish SA).
Sitz neu:
Rafz.
Domizil neu:
Industriestrasse 14, 8197 Rafz.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Installation von Indoor-Kreislaufanlagen für Fischzucht, sowie Handel mit Besatzfischen, Fischen und Fischerzeugnissen zum Verzehr, wie auch damit im Zusammenhang stehenden Geschäften. Zusätzlich bezweckt die Gesellschaft die Fischzucht sowie Verarbeitung von und den Handel mit Fischen und Fischerzeugnissen zum Verzehr. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen und gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Sie kann Grundstücke und Liegenschaften im In- und Ausland erwerben oder errichten, verwalten und veräussern sowie Patente, Rechte und Lizenzen erwerben, verkaufen und verwerten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 457'645.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 457'645.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Aktien neu:
3'264'260 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stimmrechtsaktien) und 6'560'950 Namenaktien zu CHF 0.02 [bisher: 2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Umwandlung von frei verwendbaren Eigenkapital in der Höhe von CHF 10'000.00. [Infolge Sitzverlegung an den Ort der weiteren Adresse wird diese aufgehoben.] [gestrichen: Weitere Adresse: Industriestrasse 14, 8197 Rafz.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuhrer, Daniel Stephan, von Adelboden, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Adler, Tamas, von Regensdorf, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruvidic, Nenad, von Zurzach, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stutz, Sabrina, von Arni (AG), in Niederweningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.