Franz Fürling
domiciled in Kerns, from Eggenwil Active mandates: Fürling AG, Fürling Gebr. AG Connected persons: Urs Fürling, Andreas Fürling, Susanne Fürling and more You can stay up to date through "Franz Fürling", please log in or register free of charge.You are now following "Franz Fürling"
Credit rating You can stay up to date through "Franz Fürling", please log in or register free of charge.You are now following "Franz Fürling"
|
Places where people with the name Franz Fürling live
Sectors in which people with the name Franz Fürling work
Services regarding management consulting
BranchCode_n/a
Services regarding management consulting
BranchCode_n/a
Private persons with the name Franz Fürling
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Franz Fürling
Publication number: 2338917, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Fürling AG, in Kerns, CHE-105.742.109, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.66 vom 07.04.2010, Publ. 5573326).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fürling, Franz, von Eggenwil, in Kerns, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift], Fürling, Urs, von Eggenwil, in Hitzkirch, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift und Fürling, Andreas genannt Res, von Eggenwil, in Kerns, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6356980, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Tourismusverein Melchsee-Frutt / Melchtal / Kerns, in Kerns, CH-140.6.001.097-7, Verein (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2009, S. 13, Publ. 5204126).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burch, Urs, von Sarnen, in Kerns, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fürling, Franz, von Eggenwil, in Kerns, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lohmann, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Bremgarten AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ettlin, Esther, von Kerns, in Kerns, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aufdermauer, Ernst, von Kerns, in Kerns, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flüeler, Hugo, von Stansstad, in Kerns, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Della Torre, Bruno, von Sachseln, in Kerns, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küchler, Roland, von Alpnach, in Kerns, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaffner, Peter, von Anwil, in Kloten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5573326, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Elektro Fürling AG, in Kerns, CH-140.3.000.650-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 19.01.2010, S. 15, Publ. 5448280).
Statutenänderung:
29.03.2010.
Firma neu:
Fürling AG. Domizil neu (Haus-Nr. ergänzt): Flüelistrasse 3, 6064 Kerns.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Immobiliengeschäfte aller Art, wie Erwerb, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Grundeigentum. Ferner bezweckt sie Unternehmungsberatungen. Nebenzwecke siehe Statuten.
Qualifizierte Tatbestände:
[gestrichen: Übernahme der Aktiven und Passiven der Einzelfirma Walter Fürling].
Publikationsorgan neu:
SHAB [bisher: SHAB + Obw. Amtsblatt].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch aufgeführten Adressen oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.03.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen]. [gestrichen: Verwaltungsrat: 1 bis 5 Mitglieder].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fürling, Gerda, von Eggenwil, in Root, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Lufida Revisions AG, in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fürling, Franz, von Eggenwil, in Kerns, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Root, Präsident].