Peter Johannes Frigo
domiciled in Steinhausen, from Zug Active mandates: City and Lake Properties SA, Engel & Völkers Wohnen Schweiz AG and more Connected persons: Konstantinos Dambassinas, Marina Gomes, Marc Büschi and more You can stay up to date through "Peter Johannes Frigo", please log in or register free of charge.You are now following "Peter Johannes Frigo"
Credit rating You can stay up to date through "Peter Johannes Frigo", please log in or register free of charge.You are now following "Peter Johannes Frigo"
|
Places where people with the name Peter Johannes Frigo live
Sectors in which people with the name Peter Johannes Frigo work
Management of real estate portfolio properties
Legal counsel
Management of real estate portfolio properties
Legal counsel
Private persons with the name Peter Johannes Frigo
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Peter Johannes Frigo
Publication number: HR02-1006046715, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
EVWV Immo SA, bisher in Zug, CHE-350.460.575, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2020, Publ. 1004992283).
Statutenänderung:
15.05.2024.
Firma neu:
buutiq Immobilien AG.
Sitz neu:
Frauenfeld.
Domizil neu:
Zürcherstrasse 151, 8500 Frauenfeld.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf, Vermittlung, Vermietung und Verwaltung von Wohnimmobilien sowie Erbringung damit zusammenhängender Beratungs- und anderweitiger Dienstleistungen, insbesondere im Kanton Wallis. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frigo, Peter, von Zug, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Frigo, Thomas, von Zug, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucki, Philipp, von Urdorf, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Atzenweiler, Andrea, von Gerzensee, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Kauth, Karin, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005469657, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
EV Luzern Properties AG, in Luzern, CHE-242.254.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2021, Publ. 1005306057).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frigo, Peter, von Zug, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Beck, Anja, von Cham, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frigo, Catherine, von Zug, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meili, André, genannt Andy, von Meggen, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005294343, Commercial Registry Office Berne, (36)
E&V Gstaad Properties One AG, in Saanen, CHE-375.296.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2021, Publ. 1005209872).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frigo, Peter, von Zug, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Moore, Louise, genannt Loulou, britische Staatsangehörige, in Grund b. Gstaad (Saanen), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].