Marc Friedrichsen
domiciled in Hölstein, from Zürich Active mandates: Boutique Danoise AG Connected persons: Julia Maria Reidemeister You can stay up to date through "Marc Friedrichsen", please log in or register free of charge.You are now following "Marc Friedrichsen"
Credit rating You can stay up to date through "Marc Friedrichsen", please log in or register free of charge.You are now following "Marc Friedrichsen"
|
Places where people with the name Marc Friedrichsen live
Sectors in which people with the name Marc Friedrichsen work
Trading in household appliances and related goods
Trading in household appliances and related goods
Private persons with the name Marc Friedrichsen
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Marc Friedrichsen
Publication number: 4365795, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Brightcon AG, in Küsnacht (ZH), CHE-300.134.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2017, Publ. 3315381).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mountfield, Andrew, britischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Friedrichsen, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riede, Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Busch, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Gersau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3982449, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Berichtigung des im SHAB Nr. 211 vom 31.10.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 5'961 vom 26.10.2017 Boutique Danoise AG, in Basel, CHE-107.737.510, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2017, Publ. 3840651).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedrichsen, Marc, von Zürich, in Hölstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Freiedrichsen, Marc].
Publication number: 3881709, Commercial Registry Office Zurich, (20)
V-Con AG, in Küsnacht (ZH), CHE-337.898.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2017, Publ. 3351909).
Firma neu:
V-Con AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.10.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riede, Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Busch, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Gersau, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Friedrichsen, Marc, von Zürich, in Hölstein, Liquidator, mit Einzelunterschrift.