Alain Fricker
domiciled in Crotenay, from France Active mandates: Rats-Tech Sàrl Connected persons: Grégory Buchholz You can stay up to date through "Alain Fricker", please log in or register free of charge.You are now following "Alain Fricker"
Credit rating You can stay up to date through "Alain Fricker", please log in or register free of charge.You are now following "Alain Fricker"
|
Places where people with the name Alain Fricker live
Sectors in which people with the name Alain Fricker work
Production of chemical products
Production of chemical products
Private persons with the name Alain Fricker
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Alain Fricker
Publication number: 5509068, Commercial Registry Office Zug, (170)
Fricker Schweisstechnik AG, in Zug, CH-170.3.015.280-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2005, S. 12, Publ. 2627744).
Statutenänderung:
10.12.2009.
Firma neu:
Virulent Minds AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Entwicklung und Vertrieb von Software mit Schwerpunkt Lernen, Aus- und Weiterbildung und Vergabe von Lizenzen zu diesbezogenen Konzepten und Hilfsmitteln sowie Erbringung von Dienstleistungen zu allen genannten Bereichen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
120 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 120 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 08.02.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tofida AG, in Lindau, Revisionsstelle;
Fricker-Antille, Christian, von Dübendorf, in Zufikon, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Fricker, Michel, von Dübendorf, in Berikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fricker, Alain, von Dübendorf, in Sins, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächtold, Regina, von Dübendorf, in Hirzel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4368754, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Swissfeed, in Wohlen AG, CH-020.3.021.250-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2006, S. 2, Publ. 3532996).
Statutenänderung:
22.02.2008.
Firma neu:
Swissfeed AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fricker, Alain, von Dübendorf, in Sins, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holloway, Mark-Anthony, von Corsier GE, in Murzelen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Holloway, Jeremy, von Corsier GE, in Corsier GE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fricker, Christian, von Dübendorf, in Zufikon, mit Einzelprokura [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3532996, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Swissfeed, bisher in Dietikon, CH-020.3.021.250-2, Entwicklung von Geräten im Bereich Schweisstechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2006, S. 22, Publ. 3236160).
Gründungsstatuten:
29.10.1998.
Statutenänderung:
14.07.2006.
Sitz neu:
Wohlen AG.
Domizil neu:
Güpfstrasse 8, 5610 Wohlen.
Zweck:
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Geräten und Komponenten im Bereich der Schweiss-, Schneid- und Drahtfördertechnik;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 248'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 248'000.--.
Aktien:
248 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB. Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können diese auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im SHAB unterbleiben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fricker, Christian, von Dübendorf, in Zufikon, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Fricker, Alain, von Dübendorf, in Sins, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Tofida AG, in Lindau, Revisionsstelle [wie bisher].