Hans-Peter Frey-Hüsler
domiciled in Baar, from Eschenbach (LU) Active mandates: H.-P. Frey Buchhaltungs & Verwaltungs AG, KUK AG and more Connected persons: André Rolf Frey, Debora Petrig, Marlene Frank and more You can stay up to date through "Hans-Peter Frey-Hüsler", please log in or register free of charge.You are now following "Hans-Peter Frey-Hüsler"
Credit rating You can stay up to date through "Hans-Peter Frey-Hüsler", please log in or register free of charge.You are now following "Hans-Peter Frey-Hüsler"
|
Places where people with the name Hans-Peter Frey-Hüsler live
Sectors in which people with the name Hans-Peter Frey-Hüsler work
Fiduciary services
Services regarding management consulting
Fiduciary services
Services regarding management consulting
Private persons with the name Hans-Peter Frey-Hüsler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Hans-Peter Frey-Hüsler
Publication number: 2602081, Commercial Registry Office Zug, (170)
Theta Finanzberatung und Portfolio AG, in Baar, CHE-106.501.301, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2015, Publ. 2147441).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey-Hüsler, Hans-Peter, von Eschenbach LU, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, lic. oec. publ. Daniel, von Huttwil, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5141586, Commercial Registry Office Zug, (170)
Daniel Lanz Holding AG, in Baar, CH-170.3.015.960-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 01.09.1998, S. 6035).
Statutenänderung:
18.06.2009.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Consa Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Frey-Hüsler, Hans-Peter, von Eschenbach LU, in Baar, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, lic. oec. publ. Daniel, von Huttwil, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Commercial Registry Office Zug, (170)
Theta Finanzberatung und Portfolio AG, Sitz Baar, Consulting im Finanzbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 14.08.1996, S. 4'869).
Eingetragene Personen Geändert:
Lanz, lic. oec. publ. Daniel, Heimat Huttwil, in Zumikon, Präsident mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].
Neu:
Frey-Hüsler, Hans-Peter, Heimat Eschenbach LU, in Baar, Mitglied mit Einzelunterschrift.