Domenico Forte
domiciled in Gebenstorf, from Italy Active mandates: FFM GmbH in Liquidation Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Domenico Forte", please log in or register free of charge.You are now following "Domenico Forte"
Credit rating You can stay up to date through "Domenico Forte", please log in or register free of charge.You are now following "Domenico Forte"
|
|
Domenico Forte
domiciled in Bernex, from Bernex Active mandates: BUSINESS EXPERT (SUISSE) SA Connected persons: Graziano Forte, Angela Frongillo You can stay up to date through "Domenico Forte", please log in or register free of charge.You are now following "Domenico Forte"
Credit rating You can stay up to date through "Domenico Forte", please log in or register free of charge.You are now following "Domenico Forte"
|
Places where people with the name Domenico Forte live
Sectors in which people with the name Domenico Forte work
Operation of restaurants
Other freelance work
Operation of restaurants
Other freelance work
Private persons with the name Domenico Forte
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Domenico Forte
Publication number: HR02-1005860367, Commercial Registry Office Aargau, (400)
FFM GmbH, in Baden, CHE-328.000.540, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2023, Publ. 1005847877).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forte, Manuela, italienische Staatsangehörige, in Gebenstorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forte, Domenico, italienischer Staatsangehöriger, in Gebenstorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1005847877, Commercial Registry Office Aargau, (400)
FFM GmbH, in Baden, CHE-328.000.540, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 22.12.2014, S.0, Publ. 1896021).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forte, Feliciano, italienischer Staatsangehöriger, in Gebenstorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Forte, Domenico, italienischer Staatsangehöriger, in Gebenstorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forte, Manuela, italienische Staatsangehörige, in Gebenstorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Publication number: 1896021, Commercial Registry Office Aargau, (400)
FFM GmbH, in Baden, CHE-328.000.540, Bäderstrasse 17 a, 5400 Baden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.12.2014.
Zweck:
Führung eines Gastgewerbebetriebes;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundeigentum, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 15.12.2014 und Inventarliste vom 12.12.2014 ein Fahrzeug sowie Einrichtungsgegenstände, wofür 10 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 1'217.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 15.12.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Forte, Feliciano, italienischer Staatsangehöriger, in Gebenstorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Forte, Manuela, italienische Staatsangehörige, in Gebenstorf, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Forte, Domenico, italienischer Staatsangehöriger, in Gebenstorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.