Hans-Peter Forrer
domiciled in Frümsen, from Grabs Active mandates: Innovations-Center, Hans-Peter Forrer Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Hans-Peter Forrer", please log in or register free of charge.You are now following "Hans-Peter Forrer"
Credit rating You can stay up to date through "Hans-Peter Forrer", please log in or register free of charge.You are now following "Hans-Peter Forrer"
|
Places where people with the name Hans-Peter Forrer live
Sectors in which people with the name Hans-Peter Forrer work
Locksmithery, smithy and workshops
Locksmithery, smithy and workshops
Private persons with the name Hans-Peter Forrer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Hans-Peter Forrer
Publication number: 5573572, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Bau- und Wohngenossenschaft Brunnadern, in Neckertal, CH-320.5.041.557-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2009, S. 14, Publ. 5041972).
Firma neu:
Bau- und Wohngenossenschaft Brunnadern in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.02.2010 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Näf, Rudolf genannt Ruedi, von Hemberg, in Brunnadern (Neckertal), Präsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wiederkehr, Werner, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident der Verwaltung, Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bleiker, Anna Agnes genannt Anny, von Neckertal und Unterschächen, in Brunnadern (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, Aktuarin und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuarin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Carigiet, Carlo, von Breil/Brigels, in Oberhelfenschwil, Mitglied der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Forrer, Hans Peter, von Ganterschwil, in Brunnadern (Neckertal), Mitglied der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5041972, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Bau- und Wohngenossenschaft Brunnadern, in Brunnadern, CH-320.5.041.557-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2008, S. 18, Publ. 4270392).
Sitz neu:
Neckertal. [behördliche Umbenennung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Näf, Rudolf genannt Ruedi, von Hemberg, in Brunnadern (Neckertal), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Brunnadern];
Bleiker, Anna Agnes genannt Anny, von Neckertal und Unterschächen, in Brunnadern (Neckertal), Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von St. Peterzell, in Brunnadern];
Forrer, Hans Peter, von Ganterschwil, in Brunnadern (Neckertal), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Brunnadern].
Publication number: 2603698, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Bau- und Wohngenossenschaft Brunnadern, in Brunnadern, CH-320.5.041.557-6, In gemeinsamer Selbsthilfe ihren Mitgliedern preisgünstigen Wohnraum vermitteln, der den Wohnbedürfnissen entspricht und diesen dauernd der Spekulation entziehen, Genossenschaft (SHAB Nr. 38 vom 26.02.2003, S. 11, Publ. 879902).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hilligardt, Hans Reiner, von Degersheim, in Mogelsberg, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiederkehr, Werner, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassier];
Looser-Bachmann, Ruth, von Ebnat-Kappel, in Brunnadern, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin];
Forrer, Hans Peter, von Ganterschwil, in Brunnadern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.