Fabio Fontana
domiciled in Osogna, from Chiasso Active mandates: Fontana Fratelli Connected persons: Luca Fontana You can stay up to date through "Fabio Fontana", please log in or register free of charge.You are now following "Fabio Fontana"
Credit rating You can stay up to date through "Fabio Fontana", please log in or register free of charge.You are now following "Fabio Fontana"
|
Places where people with the name Fabio Fontana live
Sectors in which people with the name Fabio Fontana work
Production of bread and pastry
Production of bread and pastry
Private persons with the name Fabio Fontana
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Fabio Fontana
Publication number: HR02-1006089263, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
allcasa AG, in Stetten (SH), CHE-323.692.404, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 07.04.2021, Publ. 1005142349).
Statutenänderung:
16.07.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Unternehmen im In- und Ausland und kann Zweigniederlassungen sowie Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Weiter haltet und handelt die Gesellschaft mit Waren und Fahrzeugen aller Art.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fontana, Fabio Aniello, von Schaffhausen, in Stetten SH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Fontana, Nicole Veronika, von Schaffhausen, in Stetten SH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: österreichische Staatsangehörige, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005844773, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
FCS Betriebs AG, in Schaffhausen, CHE-114.291.471, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2015, S.0, Publ. 2401699).
Firma neu:
FCS Betriebs AG in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Agnes Fontana, Durachweg 13, 8200 Schaffhausen. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.09.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fontana, Aniello, von Schaffhausen, in Neunkirch, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fontana, Agnes, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Neunkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005371528, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Nutriathletic AG, in Wollerau, CHE-479.810.627, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2021, Publ. 1005200026).
Statutenänderung:
22.12.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 883'400.00 [bisher: CHF 815'200.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 883'400.00 [bisher: CHF 815'200.00].
Aktien neu:
883'400 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 815'200 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die ordentliche Kapitalerhöhung vom 22.12.2021 erfolgt durch Verrechnung von Forderungen im Umfang von CHF 80'000.00, wofür 16'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Die ordentliche Kapitalerhöhung vom 22.12.2021 erfolgt durch Verrechnung von Forderungen im Umfang von CHF 365'400.00, wofür 52'200 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fontana, Fabio, von Breggia, in Mettmenstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bingisser Treuhand AG (CHE-189.813.100), in Einsiedeln, Revisionsstelle.