Nicole Flükiger
domiciled in Ennetbürgen, from Lauperswil Active mandates: Brava Invest AG, Don Casa AG Connected persons: Fredy Flükiger, Fredy Flükiger You can stay up to date through "Nicole Flükiger", please log in or register free of charge.You are now following "Nicole Flükiger"
Credit rating You can stay up to date through "Nicole Flükiger", please log in or register free of charge.You are now following "Nicole Flükiger"
|
Places where people with the name Nicole Flükiger live
Sectors in which people with the name Nicole Flükiger work
Operation of other financial institutions
Management of real estate portfolio properties
Operation of other financial institutions
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Nicole Flükiger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Nicole Flükiger
Publication number: HR01-1005809162, Commercial Registry Office Zug, (170)
Brava Invest AG, in Risch, CHE-305.549.097, Lettenstrasse 7, 6343 Rotkreuz, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.07.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Verwaltung, Veräusserung und Vermittlung von Immobilien und Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland sowie die Vornahme von Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem vorgenannten Zweck zusammenhängen oder diesen fördern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder mit elektronischen Mitteln.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 18.07.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Flükiger, Frédy, von Lauperswil, in Ennetbürgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Flükiger, Nicole, von Lauperswil, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2130101, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Twister GmbH, in Ennetbürgen, CHE-100.628.647, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2009, S. 10, Publ. 4812876).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flükiger, Fredy, von Lauperswil, in Ennetbürgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Flückiger, Fredy];
Flükiger, Nicole, von Lauperswil, in Ennetbürgen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Flückiger-Dietrich, Nicole, von Lauperswil und Langnau im Emmental].
Publication number: 1177679, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Don Casa AG, in Hergiswil NW, CH-073.3.011.896-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2012, Publ. 6694880).
Statutenänderung:
05.11.2013.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und den Verkauf von Grundstücken. Ferner bezweckt die Gesellschaft die Vermittlung und Verwaltung von Grundstücken sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit Grundstücken. Die Gesellschaft kann alle mit ihrer Zweckbestimmung zusammenhängenden Geschäfte und finanziellen Transaktionen tätigen. Sie kann auch mit Waren aller Art handeln. Die Gesellschaft kann sich an ähnlichen oder anderen Gesellschaften beteiligen, sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen [gestrichen: Mitteilungen an die Aktionäre durch eingeschriebenen Brief]. Mit Erklärung vom 05.11.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Partner Revisions AG, in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flükiger, Fredy, von Lauperswil, in Ennetbürgen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Flükiger, Nicole, von Lauperswil, in Ennetbürgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.