Benno Flotzinger
domiciled in Wien, from Austria Active mandates: Now-Labs GmbH Connected persons: André Koradi You can stay up to date through "Benno Flotzinger", please log in or register free of charge.You are now following "Benno Flotzinger"
Credit rating You can stay up to date through "Benno Flotzinger", please log in or register free of charge.You are now following "Benno Flotzinger"
|
Places where people with the name Benno Flotzinger live
Sectors in which people with the name Benno Flotzinger work
IT services
IT services
Private persons with the name Benno Flotzinger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Benno Flotzinger
Publication number: HR02-1005650737, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Now-Labs GmbH, in Breitenbach, CHE-232.558.388, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2022, Publ. 1005588346).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathies, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Offenbach am Main (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flotzinger, Benno, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Koradi, André, von Neunforn, in Rüegsau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1004829412, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Now-Labs GmbH, in Breitenbach, CHE-232.558.388, Laufenstrasse 15, 4226 Breitenbach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.02.2020.
Zweck:
Entwicklung, Design, Aufbau und weltweite Implementierung von innovativen Geschäftsmodellen, Franchise-, Sales- und Vertriebsstrukturen sowie Handel mit entsprechenden Lizenzen, insbesondere für Partner aus der europäischen Software- und Tourismus-Industrie. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren, Grundstücke erwerben, halten und veräussern, alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen fördern oder mit diesem im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 21'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 07.02.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Flotzinger, Benno, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Mathies, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Offenbach am Main (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Tschäni, Thomas, von Dittingen, in Reinach (BL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3241580, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
whatif GmbH, in Luterbach, CH-241.4.002.789-8, Initiiert und steuert Innovationsprozesse für Unternehmen in den Bereichen Produkteentwicklung usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 30.12.2002, S. 21, Publ. 791834).
Statutenänderung:
3.02.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flotzinger, Benno, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (A), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Straus, Marko, von Luterbach, in Luterbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.--].