Marcel Filli
domiciled in Rubigen, from Schiers and Zernez Active mandates: Aeschlimann Dachtechnik AG, Filli Beteiligungen AG Connected persons: Martin Aeschlimann, Antoinette Filli You can stay up to date through "Marcel Filli", please log in or register free of charge.You are now following "Marcel Filli"
Credit rating You can stay up to date through "Marcel Filli", please log in or register free of charge.You are now following "Marcel Filli"
|
Places where people with the name Marcel Filli live
Sectors in which people with the name Marcel Filli work
Other construction
Operation of other financial institutions
Other construction
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Marcel Filli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Marcel Filli
Publication number: HR02-1005663075, Commercial Registry Office Berne, (36)
Ramseyer & Dilger AG, in Bern, CHE-105.832.764, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2022, Publ. 1005548248).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Filli, Marcel, von Schiers und Zernez, in Belp, mit Kollektivprokura zu zweien;
Moser, Roland, von Herbligen, in Stettlen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schaufelberger, Bruno, von Hombrechtikon, in Münsingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Rudolf, von Arni (BE), in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zutter, Stefan, von Schwarzenburg, in Belp, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005647020, Commercial Registry Office Berne, (36)
Aeschlimann Dachtechnik AG, in Burgdorf, CHE-182.586.015, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2022, Publ. 1005630157).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Filli, Marcel, von Zernez, in Rubigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1005627633, Commercial Registry Office Berne, (36)
Filli Beteiligungen AG, in Rubigen, CHE-388.983.462, c/o Marcel Filli, Stöcklimattweg 16, 3113 Rubigen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.12.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Verkauf, die Finanzierung, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 29.11.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Filli, Marcel, von Zernez, in Rubigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Filli, Antoinette, von Zernez und Pfeffingen, in Rubigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.