Mark Fels
domiciled in Ostermundigen, from Guggisberg Active mandates: invest life! gmbh, Fels GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Mark Fels", please log in or register free of charge.You are now following "Mark Fels"
Credit rating You can stay up to date through "Mark Fels", please log in or register free of charge.You are now following "Mark Fels"
|
Places where people with the name Mark Fels live
Sectors in which people with the name Mark Fels work
Services regarding public relations
Other building work (incl. Interior finishing)
Services regarding public relations
Other building work (incl. Interior finishing)
Private persons with the name Mark Fels
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Mark Fels
Publication number: HR02-1004781345, Commercial Registry Office Berne, (36)
n'ice cream gmbh, in Ostermundigen, CHE-429.671.430, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2013, S.0, Publ. 1215123).
Domizil neu:
Amselweg 5, 3072 Ostermundigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fels, Silvia, von Hundwil und Guggisberg, in Ostermundigen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 99 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fels, Mark, von Guggisberg, in Ostermundigen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 101 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mahalingam, Mayooran, sri-lankischer Staatsangehöriger, in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 101 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Mayooran, Kamsika, sri-lankische Staatsangehörige, in Ostermundigen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 99 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 4187157, Commercial Registry Office Berne, (36)
invest life! gmbh, in Muri bei Bern, CHE-112.487.224, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2009, Publ. 4955082).
Statutenänderung:
12.04.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das zur Verfügung stellen von Dienstleistungen, insbesondere von Infrastruktur für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft das Erbringen von Zuwendungen an Organisationen, die zum Zweck haben, christliche Werte zu praktizieren und die Diakonie auszuüben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senglet, Pierre, von Genf, in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fels, Mark, von Guggisberg, in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Fels-Wirth, Silvia Daniela, von Guggisberg, in Ostermundigen, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1808469, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Soul Works Foundation, in Pratteln, CHE-110.511.001, Stiftung (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2011, Publ. 6134528).
Urkundenänderung:
19.02.2014.
Sitz neu:
Münchenstein.
Domizil neu:
Schwertrainstrasse 18, 4142 Münchenstein.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand Kandid Ganter, in Arlesheim (CH-280.1.000.620-0), Revisionsstelle;
Gysin-Wüthrich, Heidi, von Oltingen, in Rothenfluh, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fels, Mark, von Guggisberg, in Ostermundigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beckmann, Thomas, von Basel, in Tramelan, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gasser, Gisela, von Rüderswil, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Graber, Flavian, von Basel und Dornach, in Liestal, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Hölstein];
Truvag Revisions AG (CHE-106.093.259), in Sursee, Revisionsstelle.