Daniel Fellinger
domiciled in Angeles City, from Küsnacht (ZH) and Zürich Active mandates: Fellinger Holding AG, Friedau Immobilien AG Connected persons: Katharina Christina Fellinger, Adrian Plüss, Katharina Christina Fellinger You can stay up to date through "Daniel Fellinger", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Fellinger"
Credit rating You can stay up to date through "Daniel Fellinger", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Fellinger"
|
Places where people with the name Daniel Fellinger live
Sectors in which people with the name Daniel Fellinger work
Operation of investment companies
Management of real estate portfolio properties
Operation of investment companies
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Daniel Fellinger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Daniel Fellinger
Publication number: 4148617, Commercial Registry Office Zug, (170)
Fellinger Holding AG, in Zug, CHE-102.908.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2017, Publ. 3922303).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fellinger, Bruno, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fellinger, Bruno jun., von Küsnacht (ZH) und Zürich, in Zumikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fellinger, Katharina, von Küsnacht (ZH), in Zumikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fellinger, Daniel, von Zürich, in Angeles City (PH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1055215, Commercial Registry Office Zug, (170)
Fellinger Holding AG, in Zug, CH-170.3.006.307-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2011, Publ. 6444058).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fellinger, Daniel, von Zürich, in Angeles City (PH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Gastgewerbe AG Zürich, in Zürich, Betrieb von Gaststätten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 16.12.1997, S. 9034).
Statutenänderung:
27.06.2002.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 750'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Aktien neu:
130 Namenaktien zu CHF 100.- (Stimmrechtsaktien) und 87 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.- (Stimmrechtsaktien) und 650 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--].
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Bei der Kapitalherabsetzung vom 27.06.2002 werden 870 Namenaktien zu CHF 100.-- und 563 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- im Sinne von Art. 735 OR vernichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fellinger jun., Bruno, von Küsnacht ZH, in Zumikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Küsnacht ZH];
Fellinger, Daniel, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter].