Ivo Fausch
domiciled in Altstätten, from Hausen am Albis Active mandates: Kohler Landmaschinen AG, GVS Agrar AG and more Connected persons: Ulrich Bleiker, Konrad Joos, Markus Möhr and more You can stay up to date through "Ivo Fausch", please log in or register free of charge.You are now following "Ivo Fausch"
Credit rating You can stay up to date through "Ivo Fausch", please log in or register free of charge.You are now following "Ivo Fausch"
|
Places where people with the name Ivo Fausch live
Sectors in which people with the name Ivo Fausch work
Repair and installation of machines and equipment
Trading with machines
Manufacturing of agricultural machinery
Repair and installation of machines and equipment
Trading with machines
Manufacturing of agricultural machinery
Private persons with the name Ivo Fausch
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Ivo Fausch
Publication number: HR02-1006108395, Commercial Registry Office Graubünden
Kohler Landmaschinen AG, in Zizers, CHE-108.707.279, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 02.05.2024, Publ. 1006023603).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leinhäuser, Daniel Christoph, von Neuhausen am Rheinfall, in Thayngen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bleiker, Ulrich, von Ebnat-Kappel, in Frauenfeld, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fausch, Ivo, von Hausen am Albis, in Altstätten, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Möhr, Markus, von Maienfeld, in Pfäfers, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Angst, Markus, von Wil (ZH), in Dörflingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Joos, Konrad, von Safiental, in Domat/Ems, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005881050, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
GVS Agrar AG, in Schaffhausen, CHE-105.964.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2022, Publ. 1005594901).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tosoni, Ugo, von Merishausen, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angst, Markus, von Wil (ZH), in Dörflingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bleiker, Ulrich, von Ebnat-Kappel, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fausch, Ivo, von Hausen am Albis, in Altstätten SG (Altstätten), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005863658, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Peter Roos AG, in Kirchleerau, CHE-102.259.319, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2019, Publ. 1004693255).
Firma neu:
Peter Roos AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.10.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angst, Markus, von Wil (ZH), in Dörflingen, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fausch, Ivo, von Hausen am Albis, in Altstätten, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].