Jürg Fatzer
domiciled in Neukirch (Egnach), from Romanshorn Active mandates: Käsereigesellschaft Schocherswil in Liquidation, BOOM Thurgauer Wirtschaftstag GmbH and more Connected persons: Lukas Friedli, Salomon Keller, Romeo Wildhaber and more You can stay up to date through "Jürg Fatzer", please log in or register free of charge.You are now following "Jürg Fatzer"
Credit rating You can stay up to date through "Jürg Fatzer", please log in or register free of charge.You are now following "Jürg Fatzer"
|
|
Jürg Fatzer
domiciled in Dielsdorf, from Bülach and Romanshorn Active mandates: Stiftung Hirzelheim Regensberg Connected persons: Jörg Heimann, Ernst Hurter, Nino Paganuzzi and more You can stay up to date through "Jürg Fatzer", please log in or register free of charge.You are now following "Jürg Fatzer"
Credit rating You can stay up to date through "Jürg Fatzer", please log in or register free of charge.You are now following "Jürg Fatzer"
|
Places where people with the name Jürg Fatzer live
Sectors in which people with the name Jürg Fatzer work
Production of comestibles
Trade fair, exhibition and convention organising
Services regarding management consulting
Services for banks and credit institutions
Other social services
Fiduciary services
Associations and federations
Religious, political or secular associations
Warehousing and logistics
Production of comestibles
Trade fair, exhibition and convention organising
Services regarding management consulting
Services for banks and credit institutions
Other social services
Fiduciary services
Associations and federations
Religious, political or secular associations
Warehousing and logistics
Private persons with the name Jürg Fatzer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Jürg Fatzer
Publication number: HR02-1005982426, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Spenglerfonds zur Fürsorge für alte landwirtschaftliche Dienstboten, in Weinfelden, CHE-109.476.243, Stiftung (SHAB Nr. 237 vom 04.12.2020, Publ. 1005039839).
Urkundenänderung:
06.10.2023.
Name neu:
Spenglerfonds des Verbandes Thurgauer Landwirtschaft.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt bäuerliche Familien (Bäuerinnen und Bauern) sowie auch Angestellte in der Landwirtschaft, die im Kanton Thurgau wohnhaft sind und in Not geraten sind oder der vorübergehenden Hilfe bedürfen, in geeigneter Form zu unterstützen. Ebenso können Massnahmen des Verbandes Thurgauer Landwirtschaft, welche die psychische und physische Gesundheit obengenannter Personen erhalten und fördern, entsprechend unterstützt werden. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinerlei Erwerbszweck.
Organisation neu:
[Gestrichen aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.]. [Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fatzer, Jürg, von Romanshorn, in Neukirch (Egnach), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005933163, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Käsereigesellschaft Schocherswil, in Amriswil, CHE-101.831.205, Genossenschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2023, Publ. 1005687138).
Firma neu:
Käsereigesellschaft Schocherswil in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.11.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fatzer, Jürg, von Romanshorn, in Neukirch (Egnach), Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005762293, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Hirzelheim Regensberg, in Regensberg, CHE-107.811.595, Stiftung (SHAB Nr. 233 vom 02.12.2019, Publ. 1004771978).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Karin, von Madiswil, in Winkel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hurter, Ernst, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, Vizepräsident des Stiftungsrates, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fatzer, Jürg, von Bülach und Romanshorn, in Dielsdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].