Lukas Fassbind
domiciled in Oberarth, from Arth Active mandates: Kirschstrasse Schweiz GmbH Connected persons: Irmela Fassbind-Wohlschlager You can stay up to date through "Lukas Fassbind", please log in or register free of charge.You are now following "Lukas Fassbind"
Credit rating You can stay up to date through "Lukas Fassbind", please log in or register free of charge.You are now following "Lukas Fassbind"
|
Places where people with the name Lukas Fassbind live
Sectors in which people with the name Lukas Fassbind work
Religious, political or secular associations
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Lukas Fassbind
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Lukas Fassbind
Publication number: 6107180, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Kirschstrasse Schweiz GmbH, in Arth, CH-130.0.009.413-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 12.03.1998, S. 1748). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 24.02.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fassbind, Lukas, von Arth, in Oberarth, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 249'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5218136, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Swiss Knife Valley AG, in Schwyz, CH-130.3.008.378-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2007, S. 11, Publ. 3733146).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner, in Schwyz, Revisionsstelle;
Inderbitzin, Walter, von Morschach, in Brunnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fassbind, Lukas, von Arth, in Oberarth, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Annen, Stephan, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüönd, Andreas, von Sattel, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trütsch, Josef genannt Sepp, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
May & Partner Treuhand GmbH (CH-130.4.011.988-0), in Brunnen, Revisionsstelle.
Publication number: 3733146, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Swiss Knife Valley AG, in Schwyz, CH-130.3.008.378-2, Vermarktung und Förderung aller wirtschaftlichen, touristischen und kulturellen Kräfte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2002, S. 11, Publ. 706898).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Thomas, von Oberriet SG, in Schwyz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Renate, von Buchrain, in Küssnacht am Rigi, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trösch, Walter, von Seewen, in Valbella, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinegger, Dr. Werner, von Altendorf, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Pirmin, von Sattel, in Sattel, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Schorno, Hans, von Steinen, in Brunnen, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Camenzind, Brigitte, von Gersau, in Gersau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Inderbitzin, Walter, von Morschach, in Brunnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fassbind, Lukas, von Arth, in Oberarth, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Murri, Marcel, von Köniz, in Brunnen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.