Osvaldo Ati Falossi
domiciled in Mitlödi, from Merenschwand Active mandates: GF Invest AG Connected persons: Robert Gubbay You can stay up to date through "Osvaldo Ati Falossi", please log in or register free of charge.You are now following "Osvaldo Ati Falossi"
Credit rating You can stay up to date through "Osvaldo Ati Falossi", please log in or register free of charge.You are now following "Osvaldo Ati Falossi"
|
Places where people with the name Osvaldo Ati Falossi live
Sectors in which people with the name Osvaldo Ati Falossi work
Fund management
Fund management
Private persons with the name Osvaldo Ati Falossi
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Osvaldo Ati Falossi
Publication number: HR02-1005545655, Commercial Registry Office Glarus
GF Invest AG, in Glarus, CHE-113.195.741, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2021, Publ. 1005188523).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubbay, Robert, von Genève, in Männedorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Genf, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Falossi, Osvaldo Ati, genannt Ati, von Merenschwand, in Mitlödi (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Glarus, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3032183, Commercial Registry Office Glarus, (160)
GF Invest AG, bisher in Rapperswil-Jona, CHE-113.195.741, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2010, S. 14, Publ. 5671690).
Gründungsstatuten:
29.09.2006.
Statutenänderung:
25.08.2016.
Sitz neu:
Glarus.
Domizil neu:
Spielhof 14a, 8750 Glarus.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Falossi, Osvaldo Ati, genannt Ati, von Merenschwand, in Glarus, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Falossi, Ati, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona)].
Publication number: 5547412, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
GF Invest AG, bisher in Küsnacht ZH, CH-020.3.030.250-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 31.10.2008, S. 24, Publ. 4714230).
Gründungsstatuten:
29.09.2006.
Statutenänderung:
09.03.2010.
Sitz neu:
Rapperswil-Jona.
Domizil neu:
Güterstrasse 17, 8640 Rapperswil .
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Vermögensverwaltung, Anlage-, Finanz- und Rechtsberatung, Treuhandgeschäfte und Informatik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung:
CHF 200'000.00.
Aktien:
200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jain-Stauffer, Melanie, von Landiswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubbay, Robert, von Genf, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Falossi, Ati, von Merenschwand, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].