Alfred Fässler
domiciled in Männedorf, from Appenzell Active mandates: Spebag AG in Liquidation Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Alfred Fässler", please log in or register free of charge.You are now following "Alfred Fässler"
Credit rating You can stay up to date through "Alfred Fässler", please log in or register free of charge.You are now following "Alfred Fässler"
|
|
Alfred Fässler
domiciled in Widnau, from Appenzell Active mandates: A. Fässler Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Alfred Fässler", please log in or register free of charge.You are now following "Alfred Fässler"
Credit rating You can stay up to date through "Alfred Fässler", please log in or register free of charge.You are now following "Alfred Fässler"
|
Places where people with the name Alfred Fässler live
Sectors in which people with the name Alfred Fässler work
Other building work (incl. Interior finishing)
Trading with various goods
Other building work (incl. Interior finishing)
Trading with various goods
Private persons with the name Alfred Fässler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Alfred Fässler
Publication number: HR02-1005969377, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
St.Galler Pensionskasse, in St. Gallen, CHE-343.398.244, Institut des öffentlichen Rechts (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2023, Publ. 1005832031).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlegel, Primus Philipp, von Mels, in Sirnach, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fässler, Alfred, von Appenzell, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Peyer, Ursula, von Appenzell, in Dettighofen (Pfyn), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005487557, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Spebag AG, in Stäfa, CHE-103.822.097, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2011, S.24, Publ. 6025536).
Statutenänderung:
19.05.2022.
Firma neu:
Spebag AG in Liquidation.
Sitz neu:
Männedorf.
Domizil neu:
c/o Alfred Fässler, Bergstrasse 156, 8708 Männedorf.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Generalversammlung vom 19.05.2022 hat die Sitzverlegung nach Männedorf und anschliessend die ordentliche Auflösung der Gesellschaft beschlossen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fässler, Michel, von Haslen, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fässler, Alfred, von Appenzell, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR01-1005135553, Commercial Registry Office Berne, (36)
PTI Schweiz, in Bern, CHE-409.398.716, c/o Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz KKPKS, Speichergasse 6, 3011 Bern, Institut des öffentlichen Rechts (Neueintragung).
Statutendatum:
12.11.2020.
Weitere Adressen:
Reiterstrasse 1, Postfach, 8021 Zürich 1.
Zweck:
PTI Schweiz dient der Harmonisierung und gemeinsamen Bereitstellung der PTI (Polizeitechnik und -informatik). Ihre Tätigkeiten können insbesondere die Planung, Beschaffung, Implementierung, Weiterentwicklung und den Betrieb von Produkten der PTI umfassen. Sie erbringt ihre Leistungen primär für die Parteien dieser Vereinbarung.
Sie kann ihre Produkte gestützt auf Vereinbarungen weiteren Nutzern zur Verfügung stellen, nämlich:
a. schweizerischen Gemeinwesen sowie dem Fürstentum Liechtenstein und deren gemeinsamen Organisationen;
b. dezentralen Verwaltungseinheiten der Gemeinwesen nach Buchstabe a sowie Privaten, die zur Erfüllung von Polizeiaufgaben beigezogen werden oder denen polizeinahe öffentliche Aufgaben übertragen sind, soweit diese die Produkte für die Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben benötigen. Sie verfolgt ausschliesslich öffentliche Interessen zugunsten der Gemeinwesen. Sie arbeitet mit ausländischen Organisationen mit entsprechendem Zweck zusammen.
Organisation:
Organisation: Strategische Versammlung, strategischer Ausschuss, operative Versammlung, operativer Ausschuss, Leistungserbringer, Fachgruppen, Revisionsstelle.
Rechtsgrundlage:
Vereinbarung zwischen dem Bund und den Kantonen über die Harmonisierung und die gemeinsame Bereitstellung der Polizeitechnik und -informatik in der Schweiz (VPTI) vom 12.11.2020.
Eingetragene Personen:
Blättler, Stefan, von Hergiswil (NW), in Köniz, Präsident des operativen Ausschusses und Vizepräsident der operativen Versammlung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhard, Mark, von Sumiswald, in Biezwil, Präsident der operativen Versammlung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Coray, Jürg, von Ittigen, in Grossaffoltern, Vizepräsident des operativen Ausschusses, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fässler, Alfred Jakob, genannt Fredy, von Appenzell, in St. Gallen, Präsident der strategischen Versammlung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Komposch-Breuer, Cornelia Irene, von Davos, in Steckborn, Vizepräsidentin des strategischen Ausschusses, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Métraux, Béatrice Frédérique, von Fey, in Bottens, Vizepräsidentin der strategischen Versammlung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Philippe Christophe, von Stettlen, in Bern, Präsident des strategischen Ausschusses, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bock genannt Kasten-Gschwind, Thomas Christian, von Basel, in Seedorf BE, Mitglied des strategischen Ausschusses, ohne Zeichnungsberechtigung;
Emmenegger, Isabella, von Schüpfheim, in Kerzers, Mitglied des operativen Ausschusses, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ertan, Emre Onur, von Founex, in Neuchâtel, Mitglied des operativen Ausschusses, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gächter, Martin Guido, von Rüthi (SG), in Untereggen, Mitglied des operativen Ausschusses, ohne Zeichnungsberechtigung;
Herzog, Florian Johannes, von Hornussen, in Küttigen, Mitglied des operativen Ausschusses, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hutter, Lorenzo Erich, von Diepoldsau, in Tesserete (Capriasca), Mitglied des operativen Ausschusses, ohne Zeichnungsberechtigung;
Isenring, Rolf, von Bütschwil-Ganterschwil, in Niederhelfenschwil, Mitglied des operativen Ausschusses, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ivancan, Juraj, von Zürich, in Zürich, Mitglied des operativen Ausschusses, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Bruno, von Rorbas, in Rorbas, Mitglied des strategischen Ausschusses, ohne Zeichnungsberechtigung;
Künzi, David Frederic, von Wattenwil, in Bern, Mitglied des operativen Ausschusses, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meyer, Bruno Walter, von Triengen, in Sempach, Mitglied des operativen Ausschusses, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Roger, von Günsberg, in Moudon, Mitglied des operativen Ausschusses, ohne Zeichnungsberechtigung;
Piesbergen, Jens, von Basel, in Männedorf, Mitglied des operativen Ausschusses, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneeberger, Roger, von Koppigen, in Münsingen, Mitglied des strategischen Ausschusses, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schärer, Michaela, von Illgau, in Territet (Montreux), Mitglied des strategischen Ausschusses, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vanoli, Roberto, von Neuchâtel, in Colombier NE (Milvignes), Mitglied des operativen Ausschusses, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wirz, Martin, von Zürich, in Unterägeri, Mitglied des operativen Ausschusses, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wüthrich, Peter, von Trub, in Grafenried (Fraubrunnen), Mitglied des operativen Ausschusses, ohne Zeichnungsberechtigung;
della Valle, Nicoletta, von Bern, in Bern, Mitglied des strategischen Ausschusses, ohne Zeichnungsberechtigung;
Röösli, Markus, von Wolhusen, in Remetschwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hänni, Daniel, von Wohlen bei Bern, in Uetikon am See, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle.