Roger Faes
domiciled in Menziken, from Oberkulm Active mandates: VRA AG, ATG Aare Touring Garage AG and more Connected persons: Jasmin Faes, Michael Fäs, Gustav Faes-Gall jun. and more You can stay up to date through "Roger Faes", please log in or register free of charge.You are now following "Roger Faes"
Credit rating You can stay up to date through "Roger Faes", please log in or register free of charge.You are now following "Roger Faes"
|
|
Roger Fäs
domiciled in Waldenburg, from Oberkulm Active mandates: Faes Storenservice GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Roger Fäs", please log in or register free of charge.You are now following "Roger Fäs"
Credit rating You can stay up to date through "Roger Fäs", please log in or register free of charge.You are now following "Roger Fäs"
|
Places where people with the name Roger Faes live
Sectors in which people with the name Roger Faes work
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Operation of other financial institutions
Management of real estate portfolio properties
Other construction
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Operation of other financial institutions
Management of real estate portfolio properties
Other construction
Private persons with the name Roger Faes
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Roger Faes
Publication number: HR02-1005583581, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Schweizer-Holzhandwerk Sàrl, bisher in Clos du Doubs, CHE-248.976.165, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2017, Publ. 3708731).
Statutenänderung:
14.09.2022.
Firma neu:
Faes Storenservice GmbH.
Sitz neu:
Waldenburg.
Domizil neu:
Zytrainweg 11, 4437 Waldenburg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Handel, Montage und Unterhalt insbesondere mit und von Produkten für Sonnen- und Wetterschutz sowie Pflege und Wartung von Anlagen aus diesem Bereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern. [gestrichen: Prestations accessoires, droits de préférence.
de préemption ou d'emption:
selon statuts.].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer, Patrik, de Basel, à St-Ursanne (Clos du Doubs), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fäs, Roger, von Oberkulm, in Waldenburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1004949576, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Wyna-Garage AG, in Menziken, CHE-108.021.621, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2020, Publ. 1004882362).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faes, Roger, von Oberkulm, in Menziken, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Faes, Gustav, von Oberkulm, in Seengen, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberkulm, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Fäs, Michael, von Oberkulm, in Unterentfelden, mit Einzelunterschrift [bisher: in Erlinsbach].
Publication number: HR02-1004949574, Commercial Registry Office Aargau, (400)
autohus ag sarmenstorf, in Sarmenstorf, CHE-107.129.196, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2010, S.1, Publ. 5841458).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Daniel, von Hirschthal, in Niederrohrdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faes, Jasmin, von Oberkulm, in Menziken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Faes, Gustav, von Oberkulm, in Seengen, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberkulm, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Faes, Roger, von Oberkulm, in Menziken, mit Einzelunterschrift;
Fäs, Michael, von Oberkulm, in Unterentfelden, mit Einzelunterschrift.