Muriel Ettlin
domiciled in Regensdorf, from Allschwil Active mandates: Badmintonhallen-Genossenschaft Buchholz Uster Connected persons: Edy Birchler, Martin Jäger, Andreas Gut and more You can stay up to date through "Muriel Ettlin", please log in or register free of charge.You are now following "Muriel Ettlin"
Credit rating You can stay up to date through "Muriel Ettlin", please log in or register free of charge.You are now following "Muriel Ettlin"
|
Places where people with the name Muriel Ettlin live
Sectors in which people with the name Muriel Ettlin work
Sport services
Sport services
Private persons with the name Muriel Ettlin
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Muriel Ettlin
Publication number: HR02-1004784799, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Initiativ-Genossenschaft Zentrum Zürich-Affoltern, in Zürich, CHE-102.257.007, Genossenschaft (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2019, Publ. 1004761144).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ettlin, Muriel, von Allschwil, in Regensdorf, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gyger, Danièle, von Adelboden, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Herzog, Felix, von Wallisellen, in Wallisellen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2130270, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Badmintonhallen-Genossenschaft Buchholz Uster, in Uster, Genossenschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2001, S. 1828).
Statutenänderung:
21.11.2003. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neumark, Dave, von Uster, in Uster, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ettlin, Muriel, von Allschwil, in Regensdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Morf, Thomas, von Wangen-Brüttisellen, in Gossau ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 1238422, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Initiativ-Genossenschaft Zentrum Zürich-Affoltern, in Zürich, Genossenschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.1999, S. 1547).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Babini, René, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Born, Willy, von Thunstetten, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nauer, Otto, von Dottikon, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheifele, Hans-Rudolf, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kolb, Werner, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pantucek, Peter, von Oetwil am See, in Oetwil am See, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ita, Ernst, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oetwil an der Limmat];
Ettlin, Muriel, von Allschwil, in Regensdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kolb, Werner, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schädeli, Armin, von Kirchlindach, in Winkel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Surber, Heinz, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tilliot-Treichler, Monika, von Richterswil und Aarberg, in Niederwil AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.