Alfred Estermann
domiciled in Ruswil, from Rain Active mandates: Estermann GmbH, Wald/Natur Service Connected persons: Heidi Estermann You can stay up to date through "Alfred Estermann", please log in or register free of charge.You are now following "Alfred Estermann"
Credit rating You can stay up to date through "Alfred Estermann", please log in or register free of charge.You are now following "Alfred Estermann"
|
Places where people with the name Alfred Estermann live
Sectors in which people with the name Alfred Estermann work
Forest cultivation and management
Forest cultivation and management
Private persons with the name Alfred Estermann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Alfred Estermann
Publication number: HR02-1005842486, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Stiftung für naturnahe Lebensräume der Gemeinde Ruswil, in Ruswil, CHE-110.394.824, Stiftung (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2018, Publ. 4217157).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Estermann, Alfred, von Rain, in Ruswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wandeler, Silvan Armin, von Ruswil, in Ruswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004735675, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Wald & Holz Genossenschaft Rottal und Sempachersee West (WHG), in Buttisholz, CHE-113.365.351, Genossenschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2016, Publ. 2781211).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weltert, Beat, von Grosswangen, in Grosswangen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wermelinger, Hans, von Ruswil, in Ruswil, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Bossard, Kilian, von Grosswangen, in Grosswangen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Estermann, Alfred, von Rain, in Ruswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucheli, Hans Peter, genannt Hanspeter, von Ruswil, in Ruswil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Roland, von Grosswangen, in Grosswangen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hüsler, Stefan, von Rickenbach (LU), in Rickenbach (LU), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2781211, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Wald & Holz - GENOSSENSCHAFT (WHG), in Buttisholz, CHE-113.365.351, Genossenschaft (SHAB Nr. 149 vom 03.08.2012, Publ. 6795594).
Statutenänderung:
17.11.2015.
Firma neu:
Wald & Holz Genossenschaft Rottal und Sempachersee West (WHG).
Domizil neu:
c/o Fabian Fischer, Obersagi, 6018 Buttisholz. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Alois, von Buttisholz, in Buttisholz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sütsch, Yves, von Zürich, in Mauensee, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Egli, Franz, von Nottwil, in Nottwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Fabian, von Buttisholz, in Buttisholz, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gisler-Lätsch, Michael, von Luzern, in Mauensee, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wermelinger, Hans, von Ruswil, in Ruswil, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Kaufmann, Daniel, von Nottwil und Sempach, in Nottwil, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Bachmann, Walter, von Nottwil, in Nottwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Estermann, Alfred, von Rain, in Ruswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weltert, Beat, von Grosswangen, in Grosswangen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.