Edgar O. Eschmann
domiciled in Eschenbach, from Richterswil Active mandates: Siedlungs-Baugenossenschaft Langnau-Zürich Connected persons: Hugo Leitner, Dagmar Lautner, Yves Stahl You can stay up to date through "Edgar O. Eschmann", please log in or register free of charge.You are now following "Edgar O. Eschmann"
Credit rating You can stay up to date through "Edgar O. Eschmann", please log in or register free of charge.You are now following "Edgar O. Eschmann"
|
Places where people with the name Edgar O. Eschmann live
Sectors in which people with the name Edgar O. Eschmann work
Management of real estate portfolio properties
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Edgar O. Eschmann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Edgar O. Eschmann
Publication number: 3258397, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Maquet AG, in Gossau SG, CHE-108.017.358, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2016, Publ. 2707529).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eschmann, Edgar, von Richterswil, in Eschenbach SG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 3144160, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Maquet AG, bisher in Teufen AR, CH-300.3.010.469-0, Handel (An- und Verkauf, Import und Export) mit medizintechnischen Erzeugnissen und Krankenhaussystemen, sowie die Montage und der Service von medizintechnischen Einrichtungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2004, S. 3).
Gründungsstatuten:
07.10.1981.
Statutenänderung:
24.10.2005.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Wilerstrasse 75, 9200 Gossau.
Zweck:
Handel (An- und Verkauf, Import und Export) mit medizintechnischen Erzeugnissen und Krankenhaussystemen, sowie die Montage und der Service von medizintechnischen Einrichtungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen direkt oder indirekt beteiligen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen erfolgen mit Brief, Telefax oder anderen Uebertragungsmitteln. Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt [wie bisher].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte & Touche AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher];
Rieder, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Lübeck (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Eschmann, Edgar, von Richterswil, in Eschenbach SG, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Kies, Werner, von St. Gallen, in Niederwil SG (Oberbüren), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Meyer, Dr. Leonz, von Riehen, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].
Publication number: 2324370, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Maquet AG, in Teufen AR, Werksvertretung der Firma Stierlen-Maquet AG usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 28.10.2003, S. 2, Publ. 1233764).
Statutenänderung:
27.05.2004.
Zweck neu:
Handel (An- und Verkauf, Import und Export) mit medizintechnischen Erzeugnissen und Krankenhaussystemen, sowie die Montage und der Service von medizintechnischen Einrichtungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen direkt oder indirekt beteiligen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000 (bisher: CHF 50'000).
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu je CHF 1'000 (bisher: 50 Namenaktien zu je CHF 1'000).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eschmann, Edgar, von Richterswil, in Eschenbach SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kies, Werner, von St. Gallen, in Niederwil SG, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: mit Einzelunterschrift).