Mustafa Ertekin
domiciled in Winterthur, from Kreuzlingen Active mandates: Webhuus GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Mustafa Ertekin", please log in or register free of charge.You are now following "Mustafa Ertekin"
Credit rating You can stay up to date through "Mustafa Ertekin", please log in or register free of charge.You are now following "Mustafa Ertekin"
|
Places where people with the name Mustafa Ertekin live
Sectors in which people with the name Mustafa Ertekin work
IT services
IT services
Private persons with the name Mustafa Ertekin
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Mustafa Ertekin
Publication number: HR01-1005355190, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Webhuus GmbH, in Winterthur, CHE-494.867.445, Rudolf-Diesel-Strasse 5, 8404 Winterthur, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.12.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Informatikbetriebs und allen dazugehörigen Tätigkeiten, die Erbringung von Informatikdienstleistungen aller Art, Webdesign, Digital Marketing sowie die Entwicklung von Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten direkte oder indirekte Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedweder Art, ob entgeltlich oder nicht.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 03.12.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ertekin, Mustafa, von Kreuzlingen, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Publication number: HR02-1005250192, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Power Distribution AG, in Suhr, CHE-484.486.768, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2019, Publ. 1004551149).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ertekin, Mustafa, von Kreuzlingen, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Karakaya, Fatih Süleyman, türkischer Staatsangehöriger, in Dulliken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bekjiri, Bekjir, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Suhr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: mazedonischer Staatsangehöriger, in Langenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004551149, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Power Distribution AG, bisher in Oberbipp, CHE-484.486.768, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2018, Publ. 4301735).
Statutenänderung:
04.01.2019.
Sitz neu:
Suhr.
Domizil neu:
Metzgergasse 1, 5034 Suhr.
Zweck neu:
Import von und Handel mit Waren aller Art sowie Betrieb von Verkaufsgeschäften, Restaurants und Metzgereien;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ertekin, Mustafa, von Kreuzlingen, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: türkischer Staatsangehöriger].