Pius Erni
domiciled in Altendorf, from Emmen and Ruswil Active mandates: Pius Erni Informatiklösungen Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Pius Erni", please log in or register free of charge.You are now following "Pius Erni"
Credit rating You can stay up to date through "Pius Erni", please log in or register free of charge.You are now following "Pius Erni"
|
Places where people with the name Pius Erni live
Sectors in which people with the name Pius Erni work
IT services
IT services
Private persons with the name Pius Erni
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Pius Erni
Publication number: HR02-1004986032, Commercial Registry Office Zug, (170)
Multicolor Print AG, in Baar, CHE-102.782.035, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2020, Publ. 1004936463).
Weitere Adressen:
Hafnerwisenstrasse 1, 9442 Berneck.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Heinz, von Hilfikon, in Adligenswil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geuking, Mirjam, von Vorderthal, in Meggen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erni, Pius, von Ruswil, in Ruswil, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Peter, Werner, von Hohenrain, in Hitzkirch, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-100.9.021.758-3), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Daniel, von Dättlikon, in Herisau, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burch, Andreas Richard, von Sarnen, in Emmen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egger, Fabian, von Aarwangen, in Buchrain, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidt, Dominik Oliver, von Goms, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnelli, Karin, von Waldkirch, in Wittenbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stäger, Edwin, von Aristau, in Oberbüren, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cavelti, Bruno, von Sagogn, in Au (SG), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hutter-Schweizer, Monika, von Widnau, in Berneck, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ostschweizerische Treuhand-Gesellschaft AG (CHE-102.444.704), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1004922929, Commercial Registry Office Appenzell I. Rh., (310)
EPTec GmbH, in Appenzell, CHE-391.477.886, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2015, S.0, Publ. 2184321).
Firma neu:
EPTec GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.06.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erni, Pius, von Emmen, in Altendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Freienbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004691155, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Pius Erni Informatiklösungen, in Freienbach, CHE-130.062.101, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2013, S.0, Publ. 7048742).
Sitz neu:
Altendorf.
Domizil neu:
Rainweg 7, 8852 Altendorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erni, Pius, von Emmen und Ruswil, in Altendorf, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Freienbach].