Eveline Erne
domiciled in Starrkirch-Wil, from Brittnau and Starrkirch-Wil Active mandates: Basellandschaftliche Pensionskasse Connected persons: Anina Ineichen, Christoph Raphael Felix, Fabienne Fritschi and more You can stay up to date through "Eveline Erne", please log in or register free of charge.You are now following "Eveline Erne"
Credit rating You can stay up to date through "Eveline Erne", please log in or register free of charge.You are now following "Eveline Erne"
|
Places where people with the name Eveline Erne live
Sectors in which people with the name Eveline Erne work
Operation of an pension fund
Operation of an pension fund
Private persons with the name Eveline Erne
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Eveline Erne
Publication number: HR02-1005336940, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Basellandschaftliche Pensionskasse, in Liestal, CHE-108.905.129, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2021, Publ. 1005322053).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nydegger, Markus, von Schwarzenburg, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Straumann, Christoph, von Bretzwil, in Zunzgen, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ineichen, Anina, von Rothenburg, in Basel, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Buomberger, Bettina Béatrice, von Mosnang, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Erne, Eveline, von Starrkirch-Wil, in Starrkirch-Wil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005296969, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Icom Industrial Components AG, in Bachenbülach, CHE-106.452.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2021, Publ. 1005134097). Gemäss Erklärung vom 14.09.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erne, Andrea, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Erne, Eveline, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erne, Laura, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BMO Wirtschaftsprüfung AG (CHE-100.786.275), in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zmijanjac, Bojan, von Dottikon, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005217429, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Bethesda Spital AG, in Basel, CHE-115.313.773, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 19.05.2020, Publ. 1004892716).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erne, Eveline, von Brittnau, in Starrkirch-Wil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pongracz Leimer, Beatrix, von Birsfelden, in Liestal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.