Pia Erb
domiciled in Basel, from Metzerlen-Mariastein Active mandates: GEWONA NORD-WEST, Genossenschaft für Wohnen und Arbeiten Connected persons: Frank Blass, Mahatma Noam van der Sloot, Claudia Altenbach and more You can stay up to date through "Pia Erb", please log in or register free of charge.You are now following "Pia Erb"
Credit rating You can stay up to date through "Pia Erb", please log in or register free of charge.You are now following "Pia Erb"
|
Places where people with the name Pia Erb live
Sectors in which people with the name Pia Erb work
Management of real estate portfolio properties
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Pia Erb
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Pia Erb
Publication number: HR02-1004977039, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
GEWONA NORD-WEST, Genossenschaft für Wohnen und Arbeiten, in Pratteln, CHE-101.001.511, Genossenschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2019, Publ. 1004707997).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der "Wohngenossenschaft SOWOBIN" (CHE-100.559.756), in Binningen, gemäss Fusionsvertrag vom 05.03.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 3'628'368.97 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'530'689.85 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft erhalten für ihre bisherigen Anteilscheine im Verhältnis 1:1 Anteilscheine der übernehmenden Genossenschaft.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der "Wohngenossenschaft Kleinhüningen" (CHE-102.060.870), in Basel, gemäss Fusionsvertrag vom 05.03.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 3'229'421.90 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'862'107.40 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft erhalten für ihre bisherigen Anteilscheine im Verhältnis 1:1 Anteilscheine der übernehmenden Genossenschaft.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieli, Urs, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer, Ivo, von Abtwil, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erb, Pia, von Metzerlen-Mariastein, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geiser-Bedon, Franziska, von Langenthal, in Binningen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Silbernagel, Michel, von Basel, in Therwil, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3593279, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Wohngenossenschaft Lange Erlen, in Basel, CHE-100.253.228, Genossenschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2016, Publ. 3020845).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erb, Pia, von Metzerlen-Mariastein, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Rolf, von Starrkirch-Wil, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Colomb, Marianne, von Safnern, in Basel, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kleinbub, Heinz, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2888335, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Wohngenossenschaft Lange Erlen, in Basel, CHE-100.253.228, Genossenschaft (SHAB Nr. 142 vom 27.07.2015, Publ. 2289781).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hermann, Alfred, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stocker, Fabienne, von Obermumpf, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stürchler, Philipp, von Büren SO, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krämer-Argast, Silke, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kurz, Alexandra, von Lauperswil, in Basel, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erb, Pia, von Metzerlen-Mariastein, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schnyder, Alexandra, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schnyder, Alexandra Martha, Mitglied der Verwaltung und Sekretärin mit Kollektivunterschrift zu zweien].