Anton Enzler
domiciled in Russikon, from Altstätten Active mandates: Wieland + Oertli AG, TEN-Holding AG Connected persons: Marc Enzler You can stay up to date through "Anton Enzler", please log in or register free of charge.You are now following "Anton Enzler"
Credit rating You can stay up to date through "Anton Enzler", please log in or register free of charge.You are now following "Anton Enzler"
|
|
Anton Enzler
domiciled in Chur, from Appenzell Active mandates: Enzler Bauleitungen AG Connected persons: Christian Enzler You can stay up to date through "Anton Enzler", please log in or register free of charge.You are now following "Anton Enzler"
Credit rating You can stay up to date through "Anton Enzler", please log in or register free of charge.You are now following "Anton Enzler"
|
Places where people with the name Anton Enzler live
Sectors in which people with the name Anton Enzler work
Trading with machines
Operation of other financial institutions
Architectural and engineering activities
Trading with machines
Operation of other financial institutions
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Anton Enzler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Anton Enzler
Publication number: 6487104, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Bühler, Enzler + Jenal AG, in Chur, CH-350.3.006.611-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2008, S. 14, Publ. 4786626).
Statutenänderung:
22.12.2011.
Firma neu:
Enzler Bauleitungen AG.
Zweck neu:
Betrieb eines Bauleitungs- und Ingenieurbüros;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [gestrichen: Weiteres Geschäftslokal: Samnaun-Laret, 7562 Samnaun-Compatsch.]. [gestrichen: Weiteres Geschäftslokal: Rangsstrasse 9, 7205 Zizers].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenal, Mario, von Samnaun, in Untervaz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Enzler, Anton, von Appenzell, in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Enzler, Christian, von Appenzell, in Hedingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4777396, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Garage Enzler GmbH, in Eschenz, CH-020.4.036.431-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 18.07.2008, S. 15, Publ. 4581276).
Firma neu:
Garage Enzler GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.12.2008 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Enzler, Gisela, von Kleinandelfingen, in Eschenz, Gesellschafterin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.-- [bisher: Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung];
Enzler, Anton, von Appenzell, in Eschenz, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 19 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4581276, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Garage Enzler GmbH, bisher in Wiesdendangen, CH-020.4.036.431-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2007, S. 15).
Statutenänderung:
11.07.2008.
Sitz neu:
Eschenz.
Domizil neu:
Rabenstrasse 5, 8264 Eschenz.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt: Auto-Reparatur-Werkstatt, Auto-Occasionshandel, Verkauf von Neuwagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 01.10.2007 und Inventarliste vom 27.07.2007 Maschinen und Geräte für einen Garagenbetrieb sowie sieben Autos, wofür CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 19'000.-- als Forderung gutgeschrieben werden [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 11.07.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Enzler, Gisela, von Kleinandelfingen, in Eschenz, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.-- [wie bisher];
Enzler, Anton, von Appenzell, in Eschenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.--].