Stephan Engler
domiciled in Seuzach, from Stein (AR) Active mandates: V3 Versicherung, Vorsorge, Vermögen GmbH, INP Finanz GmbH (Ihr Neutraler Partner) and more Connected persons: Thomas Eisenegger, Thomas Eisenegger You can stay up to date through "Stephan Engler", please log in or register free of charge.You are now following "Stephan Engler"
Credit rating You can stay up to date through "Stephan Engler", please log in or register free of charge.You are now following "Stephan Engler"
|
|
Stephan Engler
domiciled in Seuzach, from Stein (AG) Active mandates: INP Treuhand GmbH Connected persons: Michele Spadavecchia, Thomas Eisenegger You can stay up to date through "Stephan Engler", please log in or register free of charge.You are now following "Stephan Engler"
Credit rating You can stay up to date through "Stephan Engler", please log in or register free of charge.You are now following "Stephan Engler"
|
|
Stephan Engler
domiciled in Untereggen, from Rorschach Active mandates: ARCHitektur E GmbH Connected persons: Daniela Margrith Engler-Staub You can stay up to date through "Stephan Engler", please log in or register free of charge.You are now following "Stephan Engler"
Credit rating You can stay up to date through "Stephan Engler", please log in or register free of charge.You are now following "Stephan Engler"
|
Places where people with the name Stephan Engler live
Sectors in which people with the name Stephan Engler work
Services for insurance and pensions
Services for banks and credit institutions
Fiduciary services
Architectural and engineering activities
Services for insurance and pensions
Services for banks and credit institutions
Fiduciary services
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Stephan Engler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Stephan Engler
Publication number: 3209341, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SPI GmbH, bisher in Wil SG, CHE-100.889.892, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2013, Publ. 7090026).
Gründungsstatuten:
14.07.2000.
Statutenänderung:
24.11.2016.
Sitz neu:
Seuzach.
Domizil neu:
Aubodenstrasse 31a, 8472 Seuzach.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Finanzberatung von privaten sowie juristischen Personen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufzunehmen, sich an Unternehmen aller Art zu beteiligen, Liegenschaften zu erwerben, zu verwalten, zu veräussern sowie alle Geschäfte durchzuführen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Die folgende Bestimmung wird aufgehoben:] [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons St. Gallen gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Eisenegger, Thomas, von Aadorf, in Wil SG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engler, Stephan, von Stein AR, in Seuzach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Ohringen (Seuzach), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Publication number: 7090028, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
V3 Versicherung, Vorsorge, Vermögen GmbH, in St. Gallen, CH-320.4.063.861-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2008, S. 8, Publ. 4619882).
Statutenänderung:
27.02.2013.
Sitz neu:
Wil SG.
Domizil neu:
Tonhallestrasse 45, 9500 Wil . [gestrichen: Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.].Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Berichtigung des Eintrags betreffend Nebenleistungspflichten aufgrund geänderter Eintragungspraxis].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greco, Salvatore, von Liestal, in Wettingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenegger, Thomas, von Aadorf, in Wil SG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Engler, Stephan, von Stein AR, in Ohringen (Seuzach), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wittenbach, Gesellschafter mit Einzelunterschrift].
Publication number: 7090018, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
INP GmbH (IHR NEUTRALER PARTNER), in St. Gallen, CH-320.4.045.220-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2011, Publ. 6072256).
Statutenänderung:
27.02.2013.
Firma neu:
INP Finanz GmbH (Ihr Neutraler Partner).
Uebersetzungen der Firma neu:
(INP finance sàrl (Votre Partenaire Neutre)).
Sitz neu:
Wil SG.
Domizil neu:
Tonhallestrasse 45, 9500 Wil . [gestrichen: Weitere Adresse: Hegnauerstrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Engler, Stephan, von Stein AR, in Ohringen (Seuzach), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wittenbach].