Danielle Emery Mayor
domiciled in Icogne, from Lens and Icogne Active mandates: ABC-DEM Sàrl, ComE4, Emery Mayor, Briguet Pardo & Pardo and more Connected persons: Sergio Pardo, Véronique Briguet Pardo, Véronique Briguet Pardo You can stay up to date through "Danielle Emery Mayor", please log in or register free of charge.You are now following "Danielle Emery Mayor"
Credit rating You can stay up to date through "Danielle Emery Mayor", please log in or register free of charge.You are now following "Danielle Emery Mayor"
|
Places where people with the name Danielle Emery Mayor live
Sectors in which people with the name Danielle Emery Mayor work
Services regarding management consulting
Operation of a publishing agency (analog/digital)
Services regarding management consulting
Operation of a publishing agency (analog/digital)
Private persons with the name Danielle Emery Mayor
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Danielle Emery Mayor
Publication number: HR02-1004512229, Commercial Registry Office Valais, (626)
ABC-DEM Sàrl, à Icogne, CHE-286.802.589, société à responsabilité limitée (No. FOSC 250 du 23.12.2010, Publ. 5955314).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Mayor, Gabriel, de Icogne, à Icogne, associé, sans droit de signature, pour 2 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Emery Mayor, Danielle, de Icogne, à Icogne, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour 18 parts sociales de CHF 1'000.00].
Publication number: 6968158, Commercial Registry Office Valais, (626)
Sixième Dimension Sàrl, à Icogne, CH-626.4.009.587-9, société à responsabilité limitée (No. FOSC 224 du 18.11.2009, p. 20, Publ. 5349756).
Nouvelle adresse:
Route du Village 17, 1977 Icogne.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Genoud, Claire-Lise, de Ayer, à Randogne, associée, sans droit de signature, pour 2 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Emery Mayor, Danielle, de Lens, à Icogne, associée, sans droit de signature, pour 11 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: avec 9 parts sociale de CHF 1'000.00].
Publication number: 5955314, Commercial Registry Office Valais, (626)
ABC-DEM Sàrl, à Icogne, CH-626.4.013.316-8, Route du Village 17, 1977 Icogne, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
12.11.2010.
But:
Le conseil en stratégie de communication, la réalisation de prestations de communication, d'information, journalisme, marketing, graphisme, relations publiques, relations presse, et toute autre activité servant le développement de la société (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Faits qualifiés:
apport en nature et reprise de biens: selon contrat d'apport et de reprise de biens du 12.11.2010 et bilan au 01.01.2010 il est fait apport des actifs de CHF 17'157.00 et des passifs envers les tiers de CHF 1'766.00 de l'entreprise individuelle non inscrite au registre du commerce 'Danielle EMERY MAYOR' à Icogne, soit un actif net de CHF 15'391.00, contre remise de 10 parts sociales de CHF 1'000.00, le solde de CHF 5'391.00 constituant une créance de l'apporteur envers la société.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
BO et, quand la loi l'exige, la FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Emery Mayor, Danielle, de Icogne, à Icogne, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 18 parts sociales de CHF 1'000.00;
Mayor, Gabriel, de Icogne, à Icogne, associé, sans droit de signature, pour 2 parts sociales de CHF 1'000.00. Selon déclaration du 12.11.2010, il est renoncé à un contrôle restreint.