Stephan Ehrsam
domiciled in Affoltern am Albis, from Basel Active mandates: Colleverde SA, Alba d'Oro SA and more Connected persons: Gabriela Theus, Gabriela Theus, Gabriela Theus and more You can stay up to date through "Stephan Ehrsam", please log in or register free of charge.You are now following "Stephan Ehrsam"
Credit rating You can stay up to date through "Stephan Ehrsam", please log in or register free of charge.You are now following "Stephan Ehrsam"
|
Places where people with the name Stephan Ehrsam live
Sectors in which people with the name Stephan Ehrsam work
Management of real estate portfolio properties
Operation of primary schools
Fund management
Services regarding management consulting
Management of real estate portfolio properties
Operation of primary schools
Fund management
Services regarding management consulting
Private persons with the name Stephan Ehrsam
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Stephan Ehrsam
Publication number: HR02-1005861971, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 132 vom 11.07.2022 publizierten TR-Eintrags Nr. 27409 vom 06.07.2022 Garbata SA, in Zürich, CHE-100.805.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2023, Publ. 1005839651).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrsam, Stephan, von Basel, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Ersam, Stephan].
Publication number: HR02-1005517139, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Alba d'Oro SA, bisher in Lugano, CHE-100.340.258, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 05.11.2021, Publ. 1005327938).
Statutenänderung:
30.06.2022.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Rämistrasse 30, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der An- und Verkauf, das Halten, den Handel und die Vermittlung sowie die Verwaltung von Immobilien aller Art in der Schweiz. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen (einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen), ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief oder auf elektronischem Weg an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 04.10.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Con dichiarazione del 04.10.2010 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ventura, Antonio, von Tresa, in Tresa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Del Curto, Andrea, von Bellinzona, in Arbedo-Castione, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Theus, Gabriela, von Sachseln, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ehrsam, Stephan, von Basel, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005517170, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Colleverde SA, bisher in Lugano, CHE-100.416.683, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 05.11.2021, Publ. 1005327953).
Statutenänderung:
30.06.2022.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Rämistrasse 30, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der An- und Verkauf, das Halten, der Handel und die Vermittlung sowie die Verwaltung von Immobilien aller Art in der Schweiz. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen (einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen), ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief oder auf elektronischem Weg an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 04.10.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Con dichiarazione del consiglio di amministrazione del 04.10.2010, la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ventura, Antonio, von Tresa, in Tresa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Del Curto, Andrea, von Bellinzona, in Arbedo-Castione, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Theus, Gabriela, von Sachseln, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ehrsam, Stephan, von Basel, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.